Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUÑEZ | BAEZA | JUAN ESTEBAN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 16/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | BARRAZA | EMERZON | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | V | PESOS | 644.587 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NUÑEZ | BENITEZ | ELBA ANDREA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | BERMUDEZ | VAYSY HEIDY | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 0 | NO | 27/03/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
NUÑEZ | CAMPOS | GUSTAVO ADOLFO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 23/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 02-05-2017 |
NUÑEZ | CAMPOS | GUSTAVO ADOLFO | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 42.455 | NO | 03/05/2017 | 11/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
NUÑEZ | CARVAJAL | RONALD ALEXIS | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | CONTRERAS | HECTOR RAUL | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 08/02/2017 | 28/05/2017 | TERMINO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO |
NUÑEZ | CONTRERAS | HECTOR RAUL | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
NUÑEZ | FERRADA | JONATHAN ALEXIS | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.261.126 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NUÑEZ | GALAZ | SOLEDAD ISABEL | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
NUÑEZ | HORTA | ANGELO FELIPE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 03/06/2017 | |
NUÑEZ | LARA | MIRIAM NATALIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 01/04/2017 | 31/05/2017 | |
NUÑEZ | LOPEZ | LEONARDO AMERICO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 4.437.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NUÑEZ | MENDEZ | ERIKA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 526.356 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NUÑEZ | NUÑEZ | NATALY ANDREA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 515.034 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
NUÑEZ | PEREZ | FERNADA NICOL | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | RIQUELME | MARIA ISABEL | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
NUÑEZ | ROMERO | ANDREA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 09/01/2017 | 31/05/2017 | |
NUÑEZ | SANDOVAL | RICARDO ARMANDO | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 753.323 | SI | 01/04/2017 | 31/05/2017 | |
NUÑEZ | VASQUEZ | VICTOR HUGO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | VEAS | CRISTIAN GONZALO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 639.034 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | WITTO | DANIEL IGNACIO | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
ÑANCUPIL | DUARTE | MIGUEL | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
OBANDO | OVALLE | SOLEDAD GABRIELA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | TECNICA (CURSANDO) | NO | IX | PESOS | 590.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
OBREQUE | FERREIRA | SOFIA FRANCISCA | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OBREQUE | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 520.758 | SI | 01/05/2017 | 30/06/2017 | |
OCHOA | DIAZ | DIANA BRIGGITE | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | RM | PESOS | 1.251.573 | SI | 01/01/2017 | 04/10/2017 | RENUNCIA DESDE 09-07-2017 |
OGALDE | SAN FRANCISCO | JOHANNA ALEJANDRA | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IV | PESOS | 570.000 | SI | 14/02/2017 | 31/05/2017 | |
OJEDA | OVANDO | MARTA ALEJANDRA | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | TECNICA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 630.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
OLATE | MILLAMÁN | VICTOR ARMANDO | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | TECNICA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 698.303 | SI | 13/02/2017 | 30/06/2017 | |
OLAVARRIA | ELGUETA | MIGUEL FERNANDO | TECNICO EN CLASIFICACION | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 659.918 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLAVE | SALVO | MABEL CAROLINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 570.000 | SI | 06/03/2017 | 31/05/2017 | |
OLGUIN | ACEVEDO | MARCO ANTONIO | ANALISTA TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 03/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLGUIN | SEVERINO | MURIEL ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OLIVA | ANGUITA | BEATRIZ SORAYA | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 513.105 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVA | NAVARRETE | KAREN ROSARIO | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 526.356 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVARES | ARTEAGA | AIDA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVARES | BALLADARES | IVAN ALEJANDRO | ENCUESTADOR(A) ENE | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 514.849 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVARES | CORREA | CATALINA ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OLIVARES | DELGADO | KATHERINE MARITZA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 27/02/2017 | 31/05/2017 | |
OLIVARES | DIAZ | FRANCISCA SOLEDAD | ENCARGADO DE CODIFICACION | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVARES | GARCIA | ISABEL CAROLINA | DIGITADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/10/2017 | |
OLIVARES | GUERRA | CLAUDIA PAULINA | COORDINADOR(A) DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 897.200 | SI | 01/02/2017 | 31/05/2017 | |
OLIVARES | JIMENEZ | CONSTANZA ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OLIVARES | KULLMER | LIZA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 01/04/2017 | 31/05/2017 | |
OLIVARES | MATURANA | CAMILA ANDREA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 963.780 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLIVARES | MELLADO | FERNANDA ISABEL | SUPERVISOR EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OLIVARES | MIRANDA | CAMILA FERNANDA | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | IV | PESOS | 570.000 | SI | 13/02/2017 | 31/05/2017 | |
OLIVARES | MIRANDA | IVANNA DANIELA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | IV | PESOS | 570.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
OLIVARES | OLIVARES | MARIBEL ESTER | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 694.236 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
OLIVARES | RUBILAR | ANDRES ELIAS | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 27/03/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
OLIVERA | NOVOA | ALEJANDRA CAROLINA | PERIODISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 928.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
OLIVOS | BARRIA | JESSICA PAOLA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 586.804 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
OLMEDO | AVALOS | JOSE MANUEL | TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 740.201 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLMEDO | ISLA | ALEXIS ELIAS | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 967.955 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OLMEDO | MILLAS | RUBEN ALBERTO | SUPERVISOR EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | RENUNCIA DESDE 27-06-2017 |
OMON | FLORES | CARLA ANDREA | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 825.734 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ONETTO | PAVEZ | ANDREA | ENUMERADOR | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ONETTO | SOTO | KAREN PAMELA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.840 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OÑATE | CHEUQUEO | SILVIA CATALINA | DIGITADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/10/2017 | |
OÑATE | TORRES | CARINA SOLANGE | CODIFICADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OÑATE | VIDAL | VERONICA ERNESTINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 06/03/2017 | 31/05/2017 | |
OPAZO | OYARCE | CLAUDIA PATRICIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
ORELLANA | CORDEDO | BERNABE ELIAS | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
ORELLANA | DONOSO | HECTOR SANTIAGO | DIGITADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/10/2017 | |
ORELLANA | DROGUETT | SABINA ERIKA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA INCOMPLETA | NO | VI | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
ORELLANA | GALLARDO | CRISTINA ANDREA | CODIFICADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 546.960 | SI | 01/01/2017 | 30/11/2017 | RENUNCIA DESDE 14-05-2017 |
ORELLANA | LEIVA | PAZ JAVIERA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ORELLANA | ORELLANA | CATHERINE MARLENE | ENCARGADO DE GRUPO EPF | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
ORELLANA | SALAZAR | NICOLÁS IGNACIO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | I | PESOS | 565.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
ORELLANA | VARAS | DANIELA KARINA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ORELLANA | VEJAR | FABIAN ANTONIO | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 16/01/2017 | 31/05/2017 | |
OROZCO | FARIAS | PABLO SEBASTIAN | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTEGA | CORNEJO | GONZALO ENRIQUE | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 1.134.595 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTEGA | DIAZ | RAYEN FERNANDA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 718.303 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ORTEGA | FUENTES | MIGUEL ANGEL | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.512 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTEGA | SABAG | YAMILE FRANCISCA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
ORTEGA | SILVA | CAMILO IGNACIO | ANALISTA ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.396.606 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ORTIZ | ANCAPI | NADIA ROMANET | AUXILIAR DE PARVULOS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 387.023 | SI | 17/05/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 26-06-2017 |
ORTIZ | BUTRON | EULOGIA DEL CARMEN | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
ORTIZ | FIGUEROA | TANIA ANDREA | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 1.134.595 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTIZ | MORALES | RICARDO ANDRES | ANALISTA ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.275.423 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTIZ | OCARES | ANGGELA VANESSA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 08/02/2017 | 31/05/2017 | |
ORTIZ | TORRES | FELIPE ALEJANDRO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.341.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ORTIZ | VALDEBENITO | HUGO ANDRES | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ORTIZ | VEGA | NATALIE MACARENA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OSORES | VALENCIA | JUAN DE LA CRUZ | ENCUESTADOR(A) ENE | TECNICA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 515.034 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OSORIO | ESPINA | GONZALO ANDRES | ARQUITECTO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 3.132.968 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
OSORIO | LILLO | PRISCILA LUPITA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 537.156 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OSORIO | SEPULVEDA | PAOLA ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
OSORIO | SERRANO | ALEXIS RUBEN | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 25/04/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
OSORIO | TAPIA | MAURICIO ESTEBAN | ANALISTA DE PERSONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.000.000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
OSSANDON | LEYTON | NATACHA ALEXANDRA | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
OSSES | CADIN | DANIELA ANDREA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 500.000 | SI | 01/03/2017 | 21/05/2017 | |
OSSES | HERRERA | ALVARO IGNACIO | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 520.758 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
OSSES | MAYORGA | ROCIO VANESSA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OTTESEN | ROJAS | CAMILA FERNANDA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OTZEN | INOSTROZA | GERARDO ANDRES | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 0 | NO | 06/03/2017 | 02/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
OVALLE | FLORES | VIVIANA SOLANGE | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
OVALLE | PÉREZ | MARÍA JOSÉ | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | I | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
OVALLE | RAMIREZ | JENNY JANE | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 0 | NO | 03/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
OVALLE | RETAMAL | ROXANA ANDREA | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OYARCE | CATALDO | MARIELA DE LOURDES | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 520.885 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
OYARCE | LAZO | GLORIA ISABEL | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 515.034 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
OYARCE | MUÑOZ | ANA MARIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
OYARZO | AICON | PATRICIA DEL ROSARIO | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.587 | SI | 24/04/2017 | 31/08/2017 | |
OYARZO | PEREZ | LORENA VANESSA | ENUMERADOR | MEDIA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
OYARZO | TOLEDO | JOCELYN DEBORA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 520.758 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
OYARZO | VELASQUEZ | ARMIN GUILLERMO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 675.330 | SI | 03/01/2017 | 30/06/2017 | |
OYARZUN | MUÑOZ | PAULO ERNESTO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 15/05/2017 | 31/05/2017 | |
OYARZUN | RIFFO | NADIA FRANCISCA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
PACHECO | CEBALLOS | KARINA YENISSIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PACHECO | GONZALEZ | LUIS EDUARDO | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PACHECO | URZUA | FERNANDO ANDRES | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 837.963 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PACHECO | VILLARROEL | ELIZABETH CECILIA | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 516.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PADILLA | GONZALEZ | ALVARO FERNANDO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PADILLA | GONZALEZ | VERONICA SOLEDAD | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.267.452 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAEZ | ARJONA | LADY ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 17/03/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 29-05-2017 |
PAEZ | ARJONA | LADY ANDREA | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 546.000 | SI | 30/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
PAEZ | FAUS | JORGE ROBERTO | ANALISTA PROGRAMADOR | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.924.645 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
PAEZ | SAGREDO | NATALIA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 516.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PAGLIOTTI | FUENTES | NANCY DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 0 | NO | 02/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
PAINEMILLA | HUAIQUEAN | MARCIAL GERARDO | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 02/05/2017 | 31/05/2017 | |
PALAVECINO | MARIN | GONZALO PATRICIO | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
PALLERO | FLORES | ALEJANDRA ANDREA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PALMA | ALCIVAR | PATRICIA LORENA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 389.975 | SI | 01/03/2017 | 31/12/2017 | |
PALMA | ARCE | CAROLINA ISABEL | ENCARGADO(A) DE PROYECTO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 1.400.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PALMA | BARRIA | JUAN ANDRES | COORDINADOR (A) DE REGIONES | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 670.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PALMA | CUELLO | PATRICIA NOEMI DEL ROSARI | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
PALMA | GIRALT | BERNARDITA LEONOR | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
PALMA | GONZALEZ | ISIDORA INES | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | I | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PALMA | MENESES | EDISON RAFAEL | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.258.285 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PALMA | PARRA | CRISTIAN ALEXIS | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 01/05/2017 | 30/09/2017 | |
PALMA | PARRA | MELISA IGNACIA | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 526.356 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PALMA | ZULUAGA | YESENIA DEL CARMEN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
PALOMINO | DIAZ | ANGELO FERNANDO | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
PARADA | MACHUCA | FRANCISCO GUILLERMO | INFORMATICO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 1.163.429 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PARADA | MARTINEZ | NICOLE ESTEFANIA | VERIFICADOR(A) MMH | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PARADA | SAEZ | ZINTHIA NAYABETH | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 16/01/2017 | 31/05/2017 | |
PARDO | BUSTAMANTE | CAROLINA ANGELICA | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 738.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
PARDO | MUÑOZ | JIMENA IVANA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PAREDES | FAZZI | NELSON ESTEBAN | TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 967.955 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAREDES | FIGUEROA | PABLO ANDRES | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
PAREDES | GUZMAN | RICARDO ANDRES | ANALISTA DE GESTION Y REGISTRO DE PERSONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 690.842 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAREDES | ORELLANA | XIMENA CECILIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | XV | PESOS | 565.000 | SI | 16/01/2017 | 31/05/2017 | |
PARRA | BECERRA | MIGUEL ANDRES | INVESTIGADOR IPC-ICT | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 627.028 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PARRA | FIERRO | SIBILA ALLINSON | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PARRA | GOMEZ | ERIKA MARCELA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 13/03/2017 | 31/05/2017 | |
PARRA | HERNANDEZ | MARCELA LORETO | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
PARRA | MANRIQUEZ | MAURICIO HERNAN | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.342.890 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PARRA | NOVOA | LIDIA ANDREA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 1.319.790 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PARRA | PONCE | PAOLA DEL CARMEN | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PARRA | PRUNEDA | ROSA YANET | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 718.303 | SI | 02/05/2017 | 30/06/2017 | |
PARRY | VICENCIO | EGLIS PAMELA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
PASSALACQUA | HUCKE | LAFQUEN KAREN | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 825.734 | SI | 01/03/2017 | 30/06/2017 | |
PASTEN | CARCAMO | WASHINGTON OMAR | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.883.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PASTEN | MALDONADO | CLAUDIO ANDRES | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 721.579 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PASTEN | REYES | KATIBEL CARMEN | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PASTEN | VARGAS | JOCELYN TERESA | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.307 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAUT | UGARTE | ROBERTO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PAVEZ | DOMINGUEZ | NICOLE DEL PILAR | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
PAVEZ | DOMINGUEZ | NICOLE DEL PILAR | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 631.065 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
PAVEZ | MEDRANO | MARIO ANTONIO | ANALISTA PROGRAMADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.405.513 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAVEZ | VERGARA | YASNA ELIZABETH | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 07/03/2017 | 04/05/2017 | |
PAYERAS | SAFATE | BARTOLOME SEGUNDO | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.031.528 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAZ | LOBOS | CATHERINA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PAZOLS | MELGAREJO | GUILLERMO ANTONIO | ENCARGADO DE GRUPO EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
PEDRAZA | ALVAREZ | DAMIAN ANDRES | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 29/03/2017 | 31/05/2017 | |
PEDRAZA | IGLESIAS | FRESIA ESTER | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PEDRAZA | LETELIER | DANIELA RENEE | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEDREROS | BRUNO | CAROLINA DEL CARMEN | SECRETARIA (TECNICOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 534.605 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PENALOZA | MANRIQUEZ | HARDY AGUSTIN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEÑA | ALVAREZ | CAROLINA ANDREA | SOPORTE INFORMATICO (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | III | PESOS | 666.723 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PEÑA | CABRERA | CRISTIAN ANDRES | APOYO OPERATIVO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 750.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PEÑA | MADARIAGA | GUILLERMO ALEJANDRO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEÑA | ORTIZ | CARLOS JAVIER | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 590.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PEÑA | PEÑA | GUSTAVO RODRIGO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 825.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PEÑA | ROJAS | CAROLINA INES | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 565.000 | SI | 20/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEÑA | TORRES | ESTRELLA MARISOL | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 24/03/2017 | 31/05/2017 | |
PEÑA | VALDES | MYRIAM DEL CARMEN | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
PEÑAFIEL | VALDIVIA | MARIPAZ VERONICA | ANALISTA DE PERSONAL | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 690.842 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PERALTA | PINCHART | GABRIELA SOLEDAD | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PEREIRA | CARO | DENISSE ELIZABETH | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 560.648 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PEREIRA | VELOSO | MARCELA EUGENIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEREZ | ACEVEDO | PAULA ROSSANA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
PEREZ | ALVAREZ | JOSE ALEJANDRO | TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 634.039 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PEREZ | BALTRA | GONZALO LUIS | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
PEREZ | BUSTAMANTE | VERONICA EDITH | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 619.200 | SI | 20/03/2017 | 30/06/2017 | |
PEREZ | CANIO | JAVIERA FERNANDA | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 744.989 | SI | 01/05/2017 | 31/07/2017 | |
PEREZ | CARRASCO | FELIPE ANDRES | JEFE (A) COORDINADOR (A) DE SUBDEPARTAMENTO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.800.000 | SI | 03/02/2017 | 31/12/2017 | |
PEREZ | CARVALLO | ANA LUISA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
PEREZ | CONTRERAS | MARIA JOSE | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.221.218 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
PEREZ | KLEIN | DANIEL ANDRES | COORDINADOR(A) DE UNIDAD | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 2.267.188 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
PEREZ | KOHL | FERNANDA DEL PILAR | DIGITADOR | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 20/03/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 02-05-2017 |
PEREZ | KOHL | FERNANDA DEL PILAR | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 42.455 | NO | 03/05/2017 | 11/08/2017 | RENUNCIA DESDE 02-05-2017 |
PEREZ | MANSILLA | JOSE OSCAR | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | TECNICA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 0 | NO | 21/03/2017 | 21/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
PEREZ | MIRANDA | NATALY ANDREA | CAPACITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 738.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
PEREZ | MOSCOSO | CAROLINA ANDREA | DIGITADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 27/02/2017 | 31/10/2017 | |
PEREZ | MUÑOZ | NELSON ENRIQUE | PROFESIONAL JEFATURA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 3.008.074 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 |