Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIJO | TREJOS | JOHANA CAROLINA | ENCUESTADOR(A) IR | TECNICA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 502.350 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
AROS | MARZA | NICOLAS ALONSO | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | RENUNCIA DESDE 03-07-2017 |
AROS | ZUÑIGA | ALEJANDRA DE LOURDES | ENCARGADO(A) DE DIVISION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.263.427 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AROSTICA | CONTRERAS | URANIA FERNANDA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 614.483 | SI | 07/03/2017 | 30/06/2017 | |
ARRAU | MILCHIO | ESTER MARINA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 14/03/2017 | 30/06/2017 | |
ARREDONDO | FERRANDO | SEBASTIAN ISRAEL | PERIODISTA CENSO (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XV | PESOS | 825.600 | SI | 03/01/2017 | 30/06/2017 | |
ARRIZAGA | GALINDO | ADOLFO RODRIGO | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 0 | NO | 06/03/2017 | 02/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
ARRIZAGA | SAN MARTIN | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.064.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ARTEAGA | BUSTOS | MIGUEL ANGEL | INVESTIGADOR DE PRECIOS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ARTEAGA | CARES | MIGUEL ANGEL | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 753.323 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
ARTEAGA | NOVA | LISSETTE GIULIANA | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 16/02/2017 | 30/06/2017 | |
ARTEAGA | RIVERA | JAVIERA FERNANDA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 3.612.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ARTIGAS | CARRASCO | IVONNE JACQUELINE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 680.480 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ASENCIO | SOTO | ADRIAN EDUARDO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 698.303 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ASENJO | DEL VALLE | SUSANA MARCIA | INVESTIGADOR IPC-ICT | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 631.096 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ASPEE | TREVERTON | RICARDO ANTONIO | DIGITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 495.212 | SI | 10/04/2017 | 31/05/2017 | |
ASTETE | AGÜERO | CRISTIAN ANDRES | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
ASTUDILLO | CISTERNAS | MAUREEN IVANIA | CODIFICADOR(A) EPF | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 546.960 | SI | 01/01/2017 | 30/11/2017 | |
ASTUDILLO | ROJAS | EDUARDO ANDRES | DIGITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | IV | PESOS | 495.212 | SI | 10/04/2017 | 09/05/2017 | TERMINO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO |
ASTUDILLO | ROJAS | EDUARDO ANDRES | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | IV | PESOS | 631.095 | SI | 30/05/2017 | 31/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
AUZA | FABRES | BRUNO FELIPE | ANALISTA PRESUPUESTARIO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 652.018 | SI | 05/05/2017 | 31/12/2017 | |
AVALOS | DE FERRARI | VIVIANA ISABEL | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.135.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVALOS | PEREZ | YENIFER VERONICA | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 563.523 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
AVALOS | REYES | MANUEL GERARDO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.537.340 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVALOS | TEJEDA | MARCELO RAUL | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
AVALOS | VALDEBENITO | CONSTANZA FRANCISCA | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.387.654 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVALOS | YAÑEZ | ALEJANDRO ANTONIO | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVARIA | VASQUEZ | RAFAEL ALFREDO | ENCARGADO OPERATIVO PROVINCIAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 825.734 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
AVENDAÑO | GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 0 | NO | 24/04/2017 | 30/06/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
AVENDAO | SILVA | CARLOS MANUEL | ENCUESTADOR | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 0 | SI | 12/04/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
AVILA | BARRERA | DIANA VERONICA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
AVILA | BARROS | PAULINA | ASESOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 2.580.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVILA | FLORES | CONSTANZA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 738.323 | SI | 01/03/2017 | 31/05/2017 | |
AVILA | VALLADARES | CATALINA ANGELICA | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.234.323 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
AVILES | JARAMILLO | RAUL ALONSO | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
AYALA | CONTRERAS | ALEX GIOVANI | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BADILLA | FUENZALIDA | DIEGO PABLO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | RENUNCIA DESDE 11-06-2017 |
BAEZA | CONTRERAS | CARLOS VALENTIN | SOPORTE INFORMATICO (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 670.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BAEZA | HERRERA | TERESA ALEJANDRA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BAEZA | OLIVARES | HECTOR | REVISOR DE GABINETE (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 545.212 | SI | 24/04/2017 | 23/05/2017 | |
BAEZA | SAN MARTIN | SONIA JUDITH | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 555.555 | SI | 08/05/2017 | 19/05/2017 | |
BAEZA | TORREALBA | RAUL ENRIQUE | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
BAHAMONDE | PUCHI | PATRICIO HECTOR | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 23/01/2017 | 31/05/2017 | |
BAHAMONDES | ALLENDES | MITZA IGNACIA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BAHAMONDES | OSORIO | MARCO ANTONIO | ANALISTA PROGRAMADOR | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.396.606 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 19-06-2017 |
BALBOA | ARRIAGADA | CAROL PAULINA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BALBOA | RIFFO | PAMELA ANDREA | ENCUESTADOR(A) CAB | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 631.096 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BANDERAS | MONTALVA | JOSE MIGUEL | REVISOR(A) DE CODIFICACION EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BAQUEDANO | CAMPOS | AIMARA SADY | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
BAQUEDANO | IBAÑEZ | JESSY HELLEN | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BAQUEDANO | IBAÑEZ | SANTIAGO ALFONSO | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
BARON | ARTEAGA | CARLOS MIGUEL | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 05/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARQUERO | ALPIZAR | OLGA MARTA | JEFE (A) COORDINADOR (A) DE DEPARTAMENTO (CON PERSONAL A CARGO) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 4.416.388 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
BARRA | ARANCIBIA | SEBASTIAN ALONSO | ANALISTA DE PERSONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 690.842 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRA | BARRA | CRISTIAN ANDRES | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.300.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARRA | CORTES | ANDREA SOLEDAD | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 610.872 | SI | 27/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARRA | ESCOBAR | JOCELYN ANDREA | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.258.285 | SI | 01/03/2017 | 31/12/2017 | |
BARRA | JIMENEZ | BARBARA FERNANDA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARRA | LINCURA | CATHERINE VANESSA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.840 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRA | PALMA | JACQUELINE ELENA | SUPERVISOR EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BARRAZA | VILLALOBOS | DIEGO AARON | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | INSTITUTO COMPLETA | NO | IV | PESOS | 690.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARREDO | NOVION | CRISTOBAL OSVALDO | PERIODISTA CENSO (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 855.382 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRERA | ALARCON | PATRICIO | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 795.212 | SI | 09/03/2017 | 31/05/2017 | |
BARRERA | BASCUR | ALEJANDRO ANDRES | COORDINADOR(A) DE SUPERVISION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.743.740 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRERA | BRASSESCO | SERGIO LUIGI | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRERA | CARIS | TAMARA BELEN | ENCARGADO(A) DE DIVISION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.310.896 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRERA | CORTEZ | FRANCISCA FABIOLA | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 432.733 | SI | 09/05/2017 | 31/08/2017 | |
BARRERA | FERNANDEZ | LUIS ALBERTO | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BARRIA | JAY | JORGE EDUARDO | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 23/01/2017 | 31/05/2017 | |
BARRIA | POZO | PAULA ANDREA | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 1.134.595 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARRIA | URIBE | MARIA JACQUELINE | ENCUESTADOR | TECNICA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 30/06/2017 | |
BARRIA | VERGARA | CLAUDIA ALEJANDRA | ANALISTA TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 1.134.595 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRIENTOS | CUEVAS | DANIELA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
BARRIENTOS | ESPINOSA | DIEGO ANDRES | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 998.909 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRIENTOS | FLORES | RICARDO ALFONSO | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRIENTOS | MARTINEZ | LEDA IVANIA DEL ROSARIO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 941.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BARRIENTOS | ZAPATA | EDITH ESTEFANIA | AUXILIAR | BASICA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 130.000 | SI | 13/02/2017 | 30/06/2017 | |
BARRIOS | MONTECINOS | VALESKA XIMENA | ENUMERADOR | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
BARRIOS | SOTO | KAREN ANDREA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 610.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BASALDUA | SOTELO | ANDREA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BASTIAS | DAVILA | JAVIER ALEJANDRO | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 27/03/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
BASTIAS | NAVARRO | LISSETTE LORENA | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.905.720 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
BAZAES | COFRE | DANITZA IVETTE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BECERRA | SANTANDER | FABIOLA CECILIA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 670.800 | SI | 01/03/2017 | 30/06/2017 | |
BECERRA | TRONCOSO | MARIA PAZ | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BELDAÑO | PAREDES | RUBEN ANDRES | INFORMATICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.366.525 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BELMAR | SANDOVAL | MARIA JOSEFA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BELTRAN | BARRIA | JUAN PABLO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BELTRAN | GALINDO | MIRIAM ALEJANDRA | TECNICO EN COMPRAS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 825.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BELTRAN | TEJEDA | MARCELA SOLEDAD | ENCUESTADOR | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BENAVENTE | GACITUA | CRISTIAN PAULO | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 901.988 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BENITEZ | CONCHA | ANDRES FERNANDO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.275.423 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 26-06-2017 |
BENITEZ | LARA | ELIZABETH | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 680.000 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
BERNAL | FRICKMAN | SANDRA PAOLA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BERNAL | ROJAS | TERESA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BERNALES | CANDIA | LUIS ALBERTO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BERRIOS | CARO | VIVIANA ALEJANDRA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BERRIOS | CUEVAS | PATRICIO SEBASTIAN | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | TECNICA EGRESADO | NO | III | PESOS | 563.523 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BERRIOS | PACHECO | BEATRIZ DEL CARMEN | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.417.776 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BERRIOS | ROMERO | MAKARENA DIANA | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 12/01/2017 | 31/05/2017 | |
BERROETA | GONZALEZ | DENIS SEBASTIAN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BESOAIN | MENESES | SACHA | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BETANCUR | RAMIREZ | FELIPE IGNACIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BEYER | SABAT | DAISY JEAN INGRID | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 516.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
BIAGGINI | TELLO | NICOLE JESSIE | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BILBAO | GARCIA | JOSE SANTOS | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.554 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BILBAO | QUIROGA | FRANCISCO JAVIER | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 3.000.000 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
BIZE | VIVANCO | MARIA PAULINA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 450.000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
BOISROND | . | KENDY | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | MAGISTER (EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 859.450 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BONILLA | PLACENCIO | JOSE EXEQUIEL | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
BORQUEZ | MEZA | LUIS FELIPE GERMAN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BRATTI | JIMENEZ | JAVIER ANDRES | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 0 | NO | 06/03/2017 | 02/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
BRAVO | BUSTOS | ALVARO JAVIER | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.238.400 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BRAVO | FIERRO | JECSY ANGELA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 14/02/2017 | 31/05/2017 | |
BRAVO | GONZALEZ | CLARITA ELISA | VERIFICADOR(A) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VII | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
BRAVO | GUERRA | CAROLINA CONSTANZA | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 0 | NO | 10/04/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
BRAVO | INOSTROZA | IVETTE MAKARENA | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA EGRESADO | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 20/03/2017 | 31/05/2017 | |
BRAVO | LEMUS | CRISTINA NATALIA | TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 718.303 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
BRAVO | MORALES | CLAUDIO ANDRES | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BRAVO | NAVARRO | EMILIO ANTONIO | SUPERVISOR EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | RENUNCIA DESDE 24-07-2017 |
BRAVO | SANCHEZ | SANDRA MARIA | COORDINADOR (A) DE REGIONES | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 3.302.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BRAVO | SOTO | NESTOR ALEJANDRO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
BRICHETTO | VALENCIA | ALEJANDRA PAOLA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BRICHETTO | VALENCIA | SANDRA VIVIANA | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 546.000 | SI | 30/05/2017 | 18/08/2017 | |
BRIEVA | VASQUEZ | LILA MARIA DEL PILAR | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BRIONES | GONZALEZ | PAULINA NICOLE | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
BRIONES | GONZALEZ | PAULINA NICOLE | VERIFICADOR(A) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 597.600 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
BRIONES | GUTIERREZ | MARCIA ALEJANDRA | ASISTENTE DE UNIDAD | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 575.064 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BRIONES | QUILODRAN | MARIA PAZ | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 02-05-2017 |
BRITO | PONCE | LETICIA DEL TRANSITO | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
BRNCIC | ISAZA | ALMA LUISA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BRUNA | CRUZ | ROXANNA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 733.323 | SI | 06/02/2017 | 31/05/2017 | |
BUCAREI | MOLINA | FELIPE ANDRES | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
BUENDIA | PUYO | JOSUE | ANALISTA FINANCIERO CONTABLE | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 695.212 | SI | 29/05/2017 | 28/09/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
BUENDIA | PUYO | JOSUE | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
BUFADEL | SILVA | ROBERTO ANDRES | INFORMATICO | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.376.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BUGUEÑO | PARRAGUEZ | MARGARITA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA INCOMPLETA | NO | I | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
BURGOS | INOSTROZA | EVELYN ARLETTE | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BURGOS | LOPEZ | LEONARDO ANDRES | ANALISTA REGIONAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 980.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BURGOS | ROJAS | CLAUDIO ANDRES | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | TÉRMINO ANTICIPADO DESDE 07-05-2017 |
BUSCH | ALVAREZ | WALTHER FABIAN | CAPACITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BUSTAMANTE | BARRIENTOS | VALERIE MICHELLIE | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 514.802 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
BUSTAMANTE | MESAS | VICTORIA MAGALY | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 25/04/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
BUSTAMANTE | RAMOS | VANIA LIZETT | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BUSTOS | ALARCON | PATRICIA FERNANDA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 590.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
BUSTOS | CERDA | MARCO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
BUSTOS | CID | LILIAN ANDREA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BUSTOS | MELO | JOSE IGNACIO | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.498.543 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BUSTOS | MORENO | CRISTOFER WILLIAM | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/04/2017 | 31/07/2017 | |
BUSTOS | RAMIREZ | LORENA MARGARITA | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
BUSTOS | RAVEST | CAMILO ADRIAN | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | DEFUNCIÓN A CONTAR DE 19-05-2017 |
CAAMAÑO | GONZALEZ | FRANCISCO JOSE | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 01-05-2017 |
CAAMAÑO | GONZALEZ | FRANCISCO JOSE | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 545.163 | SI | 02/05/2017 | 11/08/2017 | RENUNCIA DESDE 02-06-2017 |
CAAMAÑO | VALDES | MARIELA EDITH | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 26/01/2017 | 31/05/2017 | |
CABALLERO | CAMPOS | ROSA ESTER | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 13/03/2017 | 31/08/2017 | |
CABELLO | ALVAREZ | ROMANE DEL PILAR | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CABELLO | ESCUDERO | CAROLINA PAZ | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CABELLO | ITURRA | CARLOS DE JESUS | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.698.977 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CABELLO | PAIVA | JUAN FELIX | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
CABEZAS | CASTILLO | PATRICIA ALEJANDRA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CABEZAS | MENA | MARIA JOSE | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
CABEZAS | TOLEDO | PAULA NICOLE | ANALISTA DE PERSONAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 650.000 | SI | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
CABRERA | ARAYA | VALERIA ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 565.000 | SI | 16/01/2017 | 31/05/2017 | |
CABRERA | CABRERA | EDITH VERONICA | CAPACITADOR(A) CENSAL | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 26/01/2017 | 31/05/2017 | |
CABRERA | ORTUZAR | GABRIEL ALEXANDER | CODIFICADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 546.960 | SI | 01/01/2017 | 30/11/2017 | |
CABRERA | YAÑEZ | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA PROGRAMADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.496.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CABROLIE | BALLADARES | CONSTANZA ALEJANDRA | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
CACERES | ALBANEZ | DANIEL JONATHAN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 660.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CACERES | BATLLE | FRANCISCA CAROLINA | PROFESIONAL APOYO UNIDAD TÉCNICA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 1.238.400 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CACERES | CARRIEL | SEPHORA PAULINA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
CACERES | VERA | JENNIFER ALEXANDRA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
CADENA | CONTRERAS | DINA ALEJANDRA DEL CARMEN | REVISOR DE GABINETE (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 545.212 | SI | 22/04/2017 | 21/05/2017 | |
CALDERON | ARLEGUI | BARBARA DEL PILAR | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | RENUNCIA DESDE 12-07-2017 |
CALDERON | CEA | KARLA VICTORIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 06/03/2017 | 31/05/2017 | |
CALDERON | HERRERA | MARCELO ALEJANDRO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CALDERON | ORTIZ | MARTA CORINA | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 56.939 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CALDERON | PEREZ | FERNANDA RENEE | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
CALLUPE | RAIN | OSCAR ANDRES | TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CALQUIN | VASQUEZ | WALDO | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 900.000 | SI | 11/01/2017 | 31/12/2017 | |
CAMMELL | COFRE | CAMILA ASTRID | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.307 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CAMPILLAY | CARO | CECILIA DEL ROSARIO | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 09/05/2017 | 31/08/2017 | |
CAMPILLAY | FERRADA | MELISSA ALEJANDRA | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | TECNICA INCOMPLETA | NO | III | PESOS | 530.000 | SI | 02/05/2017 | 11/08/2017 | |
CAMPILLAY | ROJAS | BEATRIZ ANDREA | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.397.988 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
CAMPILLAY | SUAZO | MARIEL HENRY | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
CAMPILLAY | VELIZ | KARINA SOLEDAD | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
CAMPOS | CORTES | KARIN HELGA | TECNICO | TECNICA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 632.358 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CAMPOS | FAUNDEZ | YONATHAN ALEJANDRO | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 1.138.771 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CAMPOS | GUTIERREZ | PAMELA CRISTINA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CAMPOS | HONORATO | CAROLINA ANDREA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
CAMPOS | MANRIQUEZ | SERGIO ENRIQUE | COORDINADOR(A) DE SUPERVISION | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.064.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
CAMPOS | MUNIZAGA | DANISA BEATRIZ | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | IV | PESOS | 570.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
CAMPOS | MUÑOZ | SERGIO MAXIMILIANO | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 547.899 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CAMPOS | REYES | DANIEL FELIPE | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.244.770 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
CAMPOS | VALDIVIA | CRISTIAN EDUARDO | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | III | PESOS | 1.081.832 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
CAMPOS | VELIZ | DENNIS CRISTIAN | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
CANALES | GAETE | VALENTINA ISABEL | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
CANALES | GONZALEZ | FELIPE | CODIFICADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 546.960 | SI | 01/01/2017 | 30/11/2017 | |
CANALES | GUERRERO | VERONICA ANDREA | ANALISTA SOCIOECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 1.393.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
CANALES | OLIVOS | FREDDY ALEXANDER | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
CANALES | PIZARRO | VERONICA GEORGINA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 |