Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA | CACERES | NATALIE JANETT | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 509.511 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SIERRA | D'ORIVAL | ALVARO PATRICIO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 01/02/2017 | 31/05/2017 | |
SILVA | CANDIA | MIGUEL ANDRES | ANALISTA TECNICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 902.422 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | COFRE | EVELYN ANDREA | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | V | PESOS | 634.587 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
SILVA | COLLAO | CARLOS | PROFESIONAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
SILVA | FABRIGA | RODRIGO ALEJANDRO | INFORMATICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.925.173 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | GALLARDO | ANDREA PAOLA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
SILVA | GUZMAN | CLAUDIA MAGDALENA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SILVA | JARAMILLO | SEBASTIAN SALVADOR | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SILVA | JEREZ | RODRIGO ANTONIO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.300.000 | SI | 01/03/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | LIZAMA | EDUARDO SEBASTIAN | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.307 | SI | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | MEDINA | RAUL EDUARDO | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | NAVARRO | MARIA JOSE | DISEÑADOR GRAFICO | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 930.000 | SI | 01/03/2017 | 31/12/2017 | |
SILVA | PALOMERA | PAOLA ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SIMEONE | BUSTAMANTE | PAULA ANDREA | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.150.000 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
SMITH | MONTOYA | WLADIMIR ALEXANDER | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOBARZO | MANSILLA | INGRID JACQUELINE | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
SOBARZO | OPAZO | FRANCISCA JAVIERA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
SOBINO | GONZALEZ | ADA ELIZABETH | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 20/04/2017 | 31/07/2017 | |
SOLAR | GODOY | MARIA EUGENIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 01/04/2017 | 31/05/2017 | |
SOLAR | HUENUAN | CARLOS ARIEL | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 610.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOLAR | LEAL | CAMILA NICOLE | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 963.780 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOLARI | VASQUEZ | GERARDO ENRIQUE | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.387.654 | SI | 17/04/2017 | 31/12/2017 | |
SOLDADO | ACEVEDO | EMILI SOLEDAD | TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 675.330 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOLIS | CERDA | MARIA JOSE | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
SOLIS | CONTRERAS | LUIS ALFREDO | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOLIS | LEIVA | FRANCISCA ALEJANDRA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 639.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOLIS | VALDES | NATALIA ALEJANDRA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOLIZ | PEDRAZA | NEUDA CECILIA | ENCARGADO DE CODIFICACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOMMER | LIZAMA | ROSA ELIANA | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 560.648 | SI | 13/03/2017 | 31/12/2017 | |
SORIANO | AGUILAR | KEVIN MATIAS | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 473.639 | SI | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
SOSTEGNI | VARGAS | MACKARENA ALEXANDRA | ENCARGADO(A) UNIDAD DIGITACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 928.800 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | ACUÑA | CRISTIAN RODRIGO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 21/03/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
SOTO | ACUÑA | CRISTIAN RODRIGO | VERIFICADOR(A) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 516.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
SOTO | ARANCIBIA | PATRICIA ESTELI | ENUMERADOR (PEES) | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 16/04/2017 | 31/05/2017 | |
SOTO | BASTIDAS | FABIAN IGNACIO | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
SOTO | CANDIA | CAROLINA ALEJANDRA | CODIFICADOR | INSTITUTO INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | CARDENAS | ISABEL VICTORIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 570.000 | SI | 01/05/2017 | 21/05/2017 | |
SOTO | CARDENAS | RITA MARCELINA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
SOTO | DIAZ | CARLOS EDUARDO | INVESTIGADOR DE PRECIOS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 642.532 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | FIGUEROA | LILIAN YANET | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 513.105 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | GONZALEZ | MAURICIO EDUARDO | APOYO OPERATIVO | INSTITUTO COMPLETA | NO | XI | PESOS | 800.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | GUTIERREZ | CARMEN GLORIA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
SOTO | HUENUMAN | MAURICIO ALEJANDRO | TECNICO EN RECURSOS HUMANOS | TECNICA (CURSANDO) | NO | RM | PESOS | 483.440 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | JARA | PAOLA ELIZABETH | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 619.200 | SI | 08/02/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | LAGOS | MARCELA SOLEDAD | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 0 | NO | 03/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
SOTO | LEIVA | FRANCHESCA DEL CARMEN | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 1.430.775 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | MELLA | PAULINA ANGELA ANDREA | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | MENDOZA | MARIA MAGDALENA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | MUÑOZ | CARLOS FRANCISCO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.391.234 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTO | OLIVARES | TAMARA VICTORIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
SOTO | PAVEZ | ANTONIO PATRICIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | PEREZ | LIDIA CATALINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
SOTO | RETAMAL | IRENE ANDREA | PROFESIONAL APOYO UNIDAD TÉCNICA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 1.000.000 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | REYES | CLAUDIA DEL CARMEN | SUPERVISOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 630.000 | SI | 02/05/2017 | 31/08/2017 | |
SOTO | RIVERA | EVELYN LORENA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 664.587 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | SEPULVEDA | CLAUDIA GEORGINA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 555.555 | SI | 08/05/2017 | 19/05/2017 | |
SOTO | SEPULVEDA | MIRELLA DEL CARMEN | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 30/04/2017 | 13/05/2017 | TERMINO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO |
SOTO | SEPULVEDA | MIRELLA DEL CARMEN | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 14/05/2017 | 03/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
SOTO | UGARTE | LILIANA ISABEL | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 520.758 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
SOTO | VERDUGO | MARIA ELENA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.031.897 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SOTOMAYOR | GALLARDO | JAIME CESAR | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
SOUZA | GUERRA | MAURICIO ALONSO | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 521.013 | SI | 01/01/2017 | 04/06/2017 | |
SOZA | CASTILLO | SANDRA MACARENA | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | XV | PESOS | 292.891 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SPENCER | ALLENDES | FRANCISCO JAVIER | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 967.955 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SPIELMAN | VIDAL | IRIS ANDREA | TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
STHANDIER | COFRE | SKARLE | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
STHANDIER | COFRE | SKARLE | VERIFICADOR(A) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 597.600 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
STOLLE | NABALON | GUSTAVO ADOLFO | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
SUAREZ | AVILEZ | ADOLFO ANDRES | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
SUAREZ | REYES | ELIZABETH DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
SUAREZ | ROJO | ALEJANDRO ISMAEL | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
SUAREZ | TIZNADO | ELBA IBETH | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 825.734 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
SUAREZ | YPARRAGUIRRE | AMPARO JANETH | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.024.894 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
SUAZO | ALARCON | YESSICA MARGOT | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
SUAZO | MUÑOZ | SEBASTIAN ALONSO | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 738.323 | SI | 09/03/2017 | 31/05/2017 | |
SUULAMO | . | ULLA KRISTIINA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.378.021 | SI | 15/05/2017 | 31/12/2017 | |
TAMPE | ARAYA | VERENNA | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
TANCARA | MIRANDA | ANA | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
TANCARA | MIRANDA | LIDIA MARGARITA | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 509.440 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TAPIA | AGUILERA | CINDY PATRICIA | SECRETARIA (TECNICOS) | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 509.440 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TAPIA | ALBINA | JOCELYN YASMIN | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 516.000 | SI | 30/05/2017 | 02/06/2017 | |
TAPIA | BARRIA | CRISTIAN ANDRES | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | CASTILLO | LORNA DALIA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
TAPIA | FRANCO | ROSA DEL PILAR | DIGITADOR | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
TAPIA | GAJARDO | LIDIA PRISCILA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | GOMEZ | CRISTIAN ALONSO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | LIZANA | HECTOR DANIEL | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
TAPIA | MATURANA | RAQUEL HORTENSIA | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 593.429 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TAPIA | MUÑOZ | GERALDINE VALERIA | ENCARGADO OPERATIVO PROVINCIAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.001.040 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TAPIA | PERALTA | YENIFER DEL CARMEN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | I | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | RAMOS | JUAN ALBERTO | CAPACITADOR(A) CENSAL | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 24/03/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | RIVERA | RENÉ OSVALDO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 565.000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | SALAZAR | NICOLAS RICARDO | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 910.919 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TAPIA | SANCHEZ | CARLOS ANDRES | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | TAMAYO | CRISTIAN ALBERTO | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.195.709 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TAPIA | TOLEDO | NEWTON RODRIGO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 02/02/2017 | 31/05/2017 | |
TAPIA | WENDEROTH | VICENTE MIGUEL | ANALISTA TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.450.321 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
TEJOS | PEREZ | ROSA ESTER | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 0 | NO | 02/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TELLO | CARDENAS | JOSE DARIO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 941.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TOBAR | QUINTANILLA | MONICA ANDREA | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 0 | NO | 01/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TOBAR | QUINTANILLA | PATRICIA MARISOL | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 0 | NO | 01/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TOFALOS | BRICEÑO | AKRIVI ANGELITA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 721.760 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TOLEDO | ALARCON | JESSICA ELENA | APOYO OPERATIVO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 694.236 | SI | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
TOLEDO | CARDENAS | NIDIA LEONOR | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 505.663 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
TOLEDO | ESCUTI | CONSTANZA CAROLINA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
TOLEDO | GONZÁLEZ | PAULA ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 02/05/2017 | |
TOLEDO | SOLAR | CARLOS DAMIAN | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 911.017 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TOLEDO | VALDES | CLAUDIA FERNANDA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 723.091 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TOLEDO | VERA | EVELYN KARINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
TOLOZA | MUÑOZ | TAMARA DENISSE | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
TORO | BARROS | ELIZABETH VERONICA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 877.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TORO | BUSTOS | VILMA CECILIA | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.840 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORO | CARCAMO | MARGARITA EMA | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 0 | NO | 10/04/2017 | 19/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TORO | GUERRA | MARIA PAZ DEL ROSARIO | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 526.356 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORO | SEGOVIA | MACARENA ANDREA | PERIODISTA CENSO (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IV | PESOS | 424.738 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORO | VALENCIA | EDUARDO ANDRES | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.996.834 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORRES | CORNEJO | CAROLINA ANDREA | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 09/01/2017 | 30/06/2017 | |
TORRES | DEIK | MAURICIO EUGENIO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
TORRES | DIAZ | ANGELICA DEL PILAR | INVESTIGADOR IPC-ICT | TECNICA EGRESADO | NO | I | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORRES | EGAÑA | ANA ANDREA | INVESTIGADOR DE PRECIOS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 627.028 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TORRES | HEREDIA | JAVIER ANDRES | ANALISTA PROGRAMADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.341.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 22-05-2017 |
TORRES | HERNANDEZ | CECILIA EUGENIA | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 560.648 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORRES | LAGOS | MARIO ALFREDO | TECNICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 753.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
TORRES | MOLTEDO | MARTIN EDUARDO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TORRES | MORA | VICTORIA DE LOS ANGELES | APOYO TECNICO | TECNICA COMPLETA | NO | II | PESOS | 670.800 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TORRES | MUÑOZ | MARIA MAGDALENA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
TORRES | OLIVARES | MANUEL NICANOR | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 674.587 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
TORRES | RUBIO | MARIA JOSE | ENCUESTADOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 0 | NO | 03/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TORRES | SEPULVEDA | HECTOR RICHARD | TECNICO ECONOMICO | TECNICA EGRESADO | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
TORRES | SILVA | ELIZABETH CATHERINE | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 610.872 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TORRES | VEGA | MANUEL ANTONIO | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 631.095 | SI | 29/05/2017 | 31/08/2017 | |
TOURON | ROMERO | IVAN | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 4.468.296 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
TRAMON | OLGUIN | EDGARDO CRISTIAN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
TRIGO | CASTRO | TANIA YOLANDA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 16/01/2017 | 30/06/2017 | |
TRIGO | LOPEZ | ZAIDA | ENCARGADO DE CODIFICACION | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
TRIGO | SOTO | LUIS GONZALO DE J. | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
TRINCADO | ALARCON | PAULINA ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
TRIVIÑO | BRAVO | MARCOS AUGUSTO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 718.323 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
TRONCOSO | MARTINEZ | JAZMIN SOLEDAD | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
TRONCOSO | RUIZ | SEBASTIAN ANTONIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 639.034 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TRONCOSO | SOTO | RICARDO ESTEBAN | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
TRONCOZO | RAMOS | NELSON HUGO | TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TRUJILLO | LEIVA | KATHERINE ANDREA | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 931.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
TURCHAN | LOPEZ | VIVIANA ALICIA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 26/04/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
TUSCO | CALLE | OLIVER LUIS | INVESTIGADOR DE PRECIOS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XV | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
UBILLA | CONCHA | KAREN PAMELA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 639.034 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
UGALDE | NUÑEZ | JOSE MIGUEL | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
UGARTE | ESPINOZA | CAROL ANDREA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
ULLOA | POSADA | MARIA JESUS | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 686.055 | SI | 18/05/2017 | 31/07/2017 | |
ULLOA | SERRANO | TANIA ALICIA | TECNICO ECONOMICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.307 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
ULLOA | SILES | PAULINA LORENA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 08/03/2017 | 31/05/2017 | |
URIBE | CAIPA | MILCKA EVA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | I | PESOS | 639.200 | SI | 02/02/2017 | 30/06/2017 | |
URIBE | SANTIBAÑEZ | MARITZA EDITA | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
URIBE | SANTIBAÑEZ | WALESKA ISABEL | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
URIBE | SEGOVIA | CLAUDIO ANDRES | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 2.373.600 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
URIBE | URIBE | MARLENE EERLINDA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 0 | NO | 02/05/2017 | 11/08/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
URRA | ANGEL | MICHAEL ALEXIS | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 495.212 | SI | 10/04/2017 | 09/05/2017 | |
URRA | RODRIGUEZ | KARINA ISABEL | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
URREA | HELLER | CAROLINA BESSIE | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
URRUTIA | CARRASCO | ROCIO DARINKA | ANALISTA DE ENCUESTAS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 515.670 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
URRUTIA | GUTIERREZ | IVAN PATRICIO | ENUMERADOR (PEES) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 16/04/2017 | 31/05/2017 | |
URTISA | BALBOA | ESTER MARIA | ENCUESTADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
URZUA | ABURTO | WALESKA KATHERINE | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
URZUA | CANALES | SALVATORE VALENTIN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
URZUA | LOPEZ | CESAR ANTONIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 597.920 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
UTRERAS | HURTADO | HECTOR MAURICIO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.656.721 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALBUENA | GUEVARA | ALICIA DEL PILAR | TECNICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
VALDEBENITO | IBACACHE | MARCO ANTONIO | TECNICO EN CLASIFICACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 713.041 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDEBENITO | IBACACHE | PAULINA ANDREA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 696.014 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDEBENITO | INFANTE | JOSE IGNACIO | SUPERVISOR EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
VALDEBENITO | MOLINA | VALESKA ALEJANDRA | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
VALDENEGRO | CERDA | CESAR JAVIER | CARTOGRAFO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDENEGRO | MACIAS | RICARDO ANDRES | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALDERAS | LEGUE | JORGE ANDRES | SUPERVISOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 584.788 | NO | 03/05/2017 | 31/08/2017 | |
VALDES | QUILODRAN | RODRIGO DANIEL | CARTOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 906.841 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDES | SOTO | VANESA ESTEFANY | APOYO OPERATIVO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 966.881 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALDÉS | YÁÑEZ | HÉCTOR ALEJANDRO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 911.017 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDEVENITO | CASTILLO | PAOLA ISABEL | ENUMERADOR | TECNICA COMPLETA | NO | I | PESOS | 546.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | |
VALDIVIA | CARRASCO | YESSENIA DENISES | TECNICO ECONOMICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.512 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDIVIA | GUTIERREZ | FRANCISCA MARIA | PROFESIONAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
VALDIVIA | MEDINA | VERONICA PAMELA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | RM | PESOS | 1.057.800 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALDIVIA | PIÑA | MARIO | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 09/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALDIVIESO | AVENDAÑO | MARIA ANGELICA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALDIVIESO | BRIERLEY | CARLOS ENRIQUE | JEFE DE SUBDEPARTAMENTO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 4.771.956 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
VALENCIA | DIAZ | ROSA ANA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
VALENCIA | DIAZ | SANDRA JOHANNA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 23/01/2017 | 31/05/2017 | |
VALENCIA | GUZMAN | RAFAEL ANTONIO | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALENZUELA | BEJARES | ALEJANDRO FERNANDO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
VALENZUELA | BINIMELIS | RICARDO DAVID | TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.719.999 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | CANALES | NICOLAS VICENTE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 680.480 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | CARO | PAMELA ALEJANDRA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
VALENZUELA | HERNANDEZ | ANA MARIA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 714.236 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | HINOJOSA | VERA INCORONATTA | ANALISTA DE PRODUCTOS Y CATALOGOS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.366.397 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
VALENZUELA | MARTINEZ | DANIELA MABEL | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
VALENZUELA | OYARCE | DINA VALESKA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | PONCE | RICARDO ANDRES | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | RODRIGUEZ | VERONICA ANDREA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
VALENZUELA | SILVA | CARLOS YURI | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.651.200 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 |