Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDEZ | ROMERO | MARIA CELINA | ANALISTA FINANCIERO CONTABLE | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MENDEZ | TORRES | MARTHA JANETH | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 738.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
MENDOZA | BAHAMONDES | GISSELIN ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 07-05-2017 |
MENDOZA | CASTRO | YESENIA ISAMAR | ANALISTA | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 450.000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
MENDOZA | HUERTA | JUAN CARLOS | ASISTENTE DE DIVISION | INSTITUTO COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.135.200 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MENDOZA | MENDOZA | ROXANA PAULINA | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 509.511 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
MENDOZA | MUNDACA | VICTOR EDUARDO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | INSTITUTO COMPLETA | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
MENDOZA | PINCHEIRA | JEANNETTE SOLEDAD | ENCUESTADOR(A) ENE | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 513.105 | SI | 01/02/2017 | 30/06/2017 | |
MENDOZA | VILLABLANCA | CARMEN GLORIA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MENESES | CASTILLO | ALEJANDRO GABINO | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.318.270 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MENESES | DIAZ | MARIA VICTORIA DE LAS MERCEDES | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MERCADO | LOPEZ | JESUS DOMINGO | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.307 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MERIÑO | GALLARDO | ERIC RODRIGO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MERIÑO | TORRES | JOCELYN DEL PILAR | TECNICO | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MESA | VASQUEZ | SEBASTIAN IGNACIO | ANALISTA PRESUPUESTARIO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.246.716 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
MEZA | ALMONACID | FANNY CARENINA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 660.520 | SI | 01/03/2017 | 30/06/2017 | |
MEZA | ALVARADO | MARIA LORENA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MEZA | MEZA | CLAUDIO | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MEZA | QUINTEROS | GONZALO ANDRES | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 733.323 | SI | 01/02/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 02-05-2017 |
MEZA | QUINTEROS | GONZALO ANDRES | SUPERVISOR(A) (ENCUESTA DE MICROEMPRENDIMIENTO) | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 630.000 | SI | 03/05/2017 | 31/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
MILLA | GALLARDO | JAIME EDUARDO | DISEÑADOR GRAFICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.381.044 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MILLACAHUIN | GOMEZ | YORDANA | ASISTENTE DE UNIDAD | MEDIA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 917.580 | SI | 06/03/2017 | 31/08/2017 | |
MILLACARI | MILLALONCO | ANGELA SOLEDAD | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 664.587 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MILLANAO | ANTILLANCA | VERONICA DEL CARMEN | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 222.323 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MILLAPINDA | BERROCAL | SILVIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 567.600 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MIÑO | MORALES | CAROLINA BEATRIZ | COORDINADOR(A) DE UNIDAD | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 4.887.847 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
MIRA | NOZIGLIA | LAURA VICTOIA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 723.091 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MIRANDA | AGUILAR | MAKARENA ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MIRANDA | CALQUIN | ARIEL OGADAI | ANALISTA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | RM | PESOS | 500.000 | SI | 01/05/2017 | 31/08/2017 | |
MIRANDA | CODOCEDO | NATALY CONSTANZA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MIRANDA | FARIAS | RUBEN ESTEBAN | ANALISTA ESTADISTICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.594.279 | SI | 13/01/2017 | 31/12/2017 | |
MIRANDA | FICA | UBERLINDA | ENCUESTADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MIRANDA | GARRIDO | ARIS MAURICIO | ANALISTA PROGRAMADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.444.800 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MIRANDA | HUERTA | ALEJANDRO GUSTAVO | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 631.095 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MIRANDA | LOBOS | CECILIA DEL ROSARIO | ENUMERADOR (PEES) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 16/04/2017 | 31/05/2017 | |
MIRANDA | MENA | RODNEY SEBASTIAN | ADMINISTRATIVO CENSO (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 670.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MIRANDA | PENAGLIA | CARLOS OROMPELLO | SUPERVISOR EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MIRANDA | SAEZ | ANDREA JOSELYN | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 631.095 | SI | 29/05/2017 | 31/08/2017 | |
MIRANDA | SANDOVAL | LORETTO DEL CARMEN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | XIV | PESOS | 643.101 | SI | 20/02/2017 | 27/06/2017 | |
MIRANDA | YAÑEZ | DANIELA FRANCISCA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VI | PESOS | 565.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
MOLINA | ARRIAGADA | VALENTIN ALBERTO | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 0 | NO | 03/05/2017 | 31/07/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
MOLINA | BARRALES | FRANCISCO JAVIER DE JESUS | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 421.285 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOLINA | CONTRERAS | JUAN PABLO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 570.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MOLINA | ECHAGÜE | DIANA FRANCE | PERIODISTA CENSO (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | II | PESOS | 859.450 | SI | 13/01/2017 | 31/05/2017 | |
MOLINA | GALLARDO | CRISTIAN TOMAS | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINA | GALLARDO | MONSERRAT NICOLE | DIGITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 20/03/2017 | 31/05/2017 | |
MOLINA | JARA | CONSTANZA DANIELA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINA | MELLAS | BLANCA LUZ | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 01/04/2017 | 30/09/2017 | |
MOLINA | NAVARRO | PAOLA IVONNE | TECNICO ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINA | ROMERO | PEDRO ANTONIO | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 594.757 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINA | SAEZ | CAROLINA LOURDES | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 560.648 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINA | SILVA | OSVALDO ANDRES | ANALISTA JUNIOR DE PROCESOS | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.806.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOLINA | SOTO | CLAUDIA LORENA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOLINA | VARGAS | ORIANA CAROLINA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
MOLINAS | GWYNN | CLAUDIA ROCIO | ANALISTA DE ESTUDIOS SOCIALES | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.960.800 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOLINET | CAIMANQUE | JAVIERA CATERINA | DIGITADOR(A) EPF | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/10/2017 | |
MOLINET | CAIMANQUE | MARIA OLGA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
MOLLO | MENDIETA | LEA LUZ | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | I | PESOS | 639.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONCADA | MORALES | DANIEL ALEJANDRO | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONDACA | AHUMADA | HUGO RUBEN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONDACA | GOMEZ | CECILIA ANDREA | ANALISTA ECONOMICO | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.276.186 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MONGE | SEPULVEDA | JACQUELINE XIMENA | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 09/05/2017 | 31/08/2017 | |
MONSALVE | GARCES | LEONARDO MAURICIO | INVESTIGADOR DE PRECIOS | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 642.532 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MONTALVA | MARQUEZ | CARLOS IVAN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 660.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONTECINOS | FERRADA | LORELEYN NOEMI | APOYO OPERATIVO | TECNICA EGRESADO | NO | VIII | PESOS | 670.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONTENEGRO | BRAVO | CAROLINA RAQUEL | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) PROVINCIAL (CENSO 2017) | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 931.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONTENEGRO | CIFUENTES | LUIS ANTONIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONTENEGRO | GALLARDO | CRISTIAN MAURICIO | TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO | TECNICA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 747.951 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MONTENEGRO | SANDOVAL | DRINA EVERILDA | ENCUESTADOR (INTERCENSAL AGRICOLA) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 0 | NO | 21/03/2017 | 21/05/2017 | PAGO POR EL CONTRARIO PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
MONTES | ARAVENA | GEORGINA ANDREA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 878.787 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MONTES | ARAVENA | JORGE ANTONIO | ANALISTA DE ENCUESTAS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 567.600 | SI | 01/04/2017 | 30/09/2017 | |
MONTES | LAGOS | BARBARA NATALIA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.000.000 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
MONTIEL | MANCILLA | CAROLINA DEL PILAR | ANALISTA FINANCIERO CONTABLE | TECNICA COMPLETA | NO | X | PESOS | 695.212 | SI | 08/05/2017 | 30/06/2017 | |
MONTT | BAEZA | ELCIRA DEL CARMEN | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 722.400 | SI | 15/02/2017 | 30/09/2017 | |
MORA | HENRIQUEZ | ROCIO BELEN | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 669.375 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MORA | MOLINA | CARMEN GLORIA | ENCUESTADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 520.758 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | |
MORAGA | ALARCON | JULIA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 03/04/2017 | 31/07/2017 | |
MORAGA | COÑOMAN | LORENA ANDREA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORAGA | MONTIEL | RODRIGO IGNACIO | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORAGA | PARDO | OSCAR ALONSO | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MORAGA | VILLABLANCA | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA DE PLANIFICACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 1.259.040 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORAL | ALFARO | CARLOS IVAN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XIV | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | AGUILLON | CONSTANZA VALENTINA | PROFESIONAL | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | ALBARRÁN | JUAN ANTONIO | ENCARGADO OPERATIVO PROVINCIAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 933.165 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MORALES | AMURRIO | CONSTANZA NICOLE | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 565.000 | SI | 01/04/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | ARENAS | FELIPE ANTONIO | ANALISTA PROGRAMADOR | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.177.676 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | BERNAL | MAURICIO EMILIO | ENCUESTADOR(A) ENE | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 514.849 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | CORTES | CRISTINA DE LOURDES | JEFE DE SECCION | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 2.316.221 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | DIAZ | LESLIE ANAY | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 967.955 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | GOMEZ | MARCELA ALEJANDRA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MORALES | GUTIERREZ | NATALIA JAZMIN | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 0 | NO | 25/04/2017 | 11/08/2017 | RENUNCIA DESDE 25-05-2017 - PAGO CONTRA PRODUCTO, NO REGISTRA LIQUIDACIÓN EN MES DE MAYO |
MORALES | HELVIA | KARINA VICTORIA | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 972.022 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 21-05-2017 |
MORALES | KUCKES | ERIKA KARINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 28/03/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | LASTRA | CESAR MAURICIO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MORALES | MARTINEZ | JAVIERA PAZ | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | MERUBIA | LUIS BERNARDO | ANALISTA ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | MONTENEGRO | ANNA KARINA | COORDINADOR(A) DE UNIDAD | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.857.600 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | MORALES | FELIPE IGNACIO | PROFESIONAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | OLATE | PABLO ISMAEL | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 877.245 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | OSORIO | PABLO JUAN | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | III | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORALES | PENNA | ANTONIA | ANALISTA METODOLOGICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.290.000 | SI | 08/05/2017 | 31/12/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
MORALES | PENNA | ANTONIA | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 711.384 | SI | 01/04/2017 | 30/06/2017 | RENUNCIA DESDE 07-05-2017 |
MORALES | SOTO | RODRIGO ANTONIO | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.790.520 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | VALENZUELA | DANIELA ESMERALDA | SECRETARIA (TECNICOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 678.670 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | VALENZUELA | JOSE MARIO | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORALES | VEGA | LUIS HERNAN | ENCARGADO DE GRUPO EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 722.400 | SI | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
MOREIRA | ALCOTA | MARCELO SABINO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | I | PESOS | 639.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOREIRA | VARGAS | NOEMI DEL CARMEN | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORENO | FERNANDEZ | ALEXANDRA DEL CARMEN | ANALISTA ESTADISTICO | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 1.074.312 | SI | 06/03/2017 | 30/06/2017 | |
MORENO | LEON | HORACIO MANUEL | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 711.554 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MORENO | RAMIREZ | JORGE ANTONIO | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORENO | SAZO | MARIANELA FERNANDA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
MORENO | TAPIA | ALEJANDRA ANDREA | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 753.323 | SI | 15/02/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 15-05-2017 |
MORIS | VASQUEZ | DENISSE ALEJANDRA | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 22/02/2017 | 31/05/2017 | |
MOROSO | CHIRINO | ESTEFANY POLET | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | III | PESOS | 565.000 | SI | 16/01/2017 | 31/05/2017 | |
MORROS | VALENZUELA | RODRIGO AMILCAR | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOSCOSO | MORAGA | PABLO MOISES | ANALISTA PROGRAMADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.185.011 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOSCOSO | VARGAS | NATALIA IVONNE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | VI | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOSCOTT | BRUZUAL | ORLANDO JOSE | ANALISTA ESTADISTICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 1.247.270 | SI | 13/01/2017 | 26/07/2017 | |
MOSQUERA | DONOSO | ANDREA MONICA | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 585.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MOYA | BARRAZA | GERMINA PAOLA | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 473.658 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOYA | VALDES | ALEJANDRA ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | INSTITUTO COMPLETA | NO | IV | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOYA | VARGAS | NATALIA FRANCESCA | ANALISTA DE ENCUESTAS | INSTITUTO EGRESADO | NO | RM | PESOS | 711.512 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MOYA | VILLEGAS | GLORIA ALEJANDRA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VII | PESOS | 639.034 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOYANO | D'ANGELO | ELEONORA SILVANA | COORDINADOR(A) DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | III | PESOS | 897.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MOYANO | GAJARDO | GONZALO IVÁN | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | VII | PESOS | 606.897 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUGA | GORDON | ESTEBAN ANDRES | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MÜLCHI | LOPEZ | GISSELA ADRIANA | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | IX | PESOS | 565.000 | SI | 30/01/2017 | 31/05/2017 | |
MULET | EVANS | FRANCISCO JAVIER | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | V | PESOS | 541.800 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUNIZAGA | VILLEGAS | CRISTOBAL ANDRES | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 614.483 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | ALCATRUZ | MIGUEL ANDRES | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO INCOMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | AREVALO | MIRIAM MERCEDES | CAPACITADOR(A) CENSAL | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 565.000 | SI | 01/03/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | BAHAMONDES | VALENTINA FRANCESCA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | CACERES | KARLLA VALESKA | ANALISTA DE ESTUDIOS SOCIALES | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.396.606 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | CARRILLO | JHON ENRIQUE | ANALISTA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.496.716 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | RENUNCIA DESDE 07-06-2017 |
MUÑOZ | CERDA | ADAM WILLIAM | CODIFICADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 546.960 | SI | 01/01/2017 | 30/11/2017 | |
MUÑOZ | CHOQUE | SHEILA CRISTINA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | NO | XV | PESOS | 614.483 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | DURAN | GENESIS ESTEFANIA | CODIFICADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 489.391 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | FUENTES | CARLO ANDRES | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 650.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | GARATE | VIVIANA JANET | ENCUESTADOR(A) ENE | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | GIL | DAYANA LISSETTE | ANALISTA ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.300.000 | SI | 03/04/2017 | 31/07/2017 | |
MUÑOZ | ILLANES | LILIAN CATERIN | CAPACITADOR(A) CENSAL | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 23/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | LARA | JUAN LUIS EDUARDO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 941.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | LIZAMA | EDUARDO FELIPE | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | LLANTEN | SERGIO POLICARPO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | LLAULEN | MIRIAM DEL CARMEN | ENCARGADO(A) OPERATIVO(A) DISTRITAL (CENSO 2017) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | LOPEZ | JOSE MIGUEL | INFORMATICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.162.636 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | MAC-CREA | LORENA ALEJANDRA ELSA CRISTINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | MANQUEIN | FRANCISCO ANDRES | CAPACITADOR(A) CENSAL | MEDIA COMPLETA | NO | X | PESOS | 565.000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | MANSILLA | ROSSANA ALEJANDRA | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA (CURSANDO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | MARTINEZ | PEDRO MARCOS | ANALISTA DE CLASIFICACION | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.019.143 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | MARTRINEZ | DAMARIS JUDITH | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MUÑOZ | MONTOYA | PAULA ANDREA XIMENA | GEOGRAFO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 912.186 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | MORENO | CESAR ANTONIO | ANALISTA DE PERSONAL | TECNICA (CURSANDO) | NO | RM | PESOS | 1.032.000 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | MUÑOZ | JAVIER IGNACIO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | MUÑOZ | NICOLAS ALEXIS | INVESTIGADOR DE PRECIOS | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 696.014 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | QUEZADA | RODRIGO ALEJANDRO | TECNICO ECONOMICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | QUIROZ | EDITH ERIKA | DIGITADOR(A) EPF | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MUÑOZ | RIVERA | SERGIO SAMUEL | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 526.356 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | RODRIGUEZ | ZUJEY FRANCISCA | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 597.600 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | ROJAS | CAROLINA PAZ | ACTUALIZADOR DE ENCUESTAS | TECNICA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 560.648 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
MUÑOZ | ROJAS | DAYSI ESTHER | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | II | PESOS | 670.160 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | ROSALES | JENNY MARICEL | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | TECNICA COMPLETA | NO | XII | PESOS | 660.520 | SI | 01/03/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | SAAVEDRA | CLAUDIO ROBERTO | ENCARGADO OPERATIVO PROVINCIAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XII | PESOS | 893.123 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | SALGADO | VALENTINA ANDREA | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | X | PESOS | 738.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | SANHUEZA | FELIPE EDUARDO | PROFESIONAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 2.368.812 | SI | 01/03/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | UVIA | SUSANA ESTER | ENCUESTADOR(A) ENE | MEDIA COMPLETA | NO | VI | PESOS | 512.245 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | VARGAS | NANCY ANDREA | ENCUESTADOR(A) EPF | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
MUÑOZ | VASQUEZ | VIVIANA ANDREA | CAPACITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | VERDEJO | YAZMIN ELIZABETH | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
MUÑOZ | VILLAGRAN | JOHANA GUADALUPE | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | MEDIA COMPLETA | NO | XI | PESOS | 664.587 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
MUÑOZ | ZARAGUETA | VANESSA AHYLIN | PARVULARIA | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.125.040 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
NAHUELPAN | CARTES | ROBERT NICOLAS | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 464.400 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NAHUELPAN | RIQUELME | ROBERT CHRISTIAN | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 537.651 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NANJARI | ZAMARCA | MARIA JOSE | APOYO OPERATIVO | MEDIA COMPLETA | NO | III | PESOS | 615.123 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NAPA | MATA | JOSE LUIS | AUXILIAR | MEDIA COMPLETA | NO | I | PESOS | 525.423 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
NARANJO | CARMONA | ALVARO IGNACIO | CAPACITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 941.017 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NARANJO | NUÑEZ | BÁRBARA GISELE | ENCARGADO OPERATIVO PROVINCIAL (PRECENSO 2016) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VII | PESOS | 821.667 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NARRIA | DEL PORTILLO | MAURICIO ANTONIO | CAPACITADOR(A) PROVINCIAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | III | PESOS | 733.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
NAVARRETE | GONZALEZ | BRYAN FRANCISCO | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 733.323 | SI | 15/03/2017 | 31/05/2017 | |
NAVARRETE | MORAGA | ANGELA VALENTINA | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | INSTITUTO COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 615.660 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NAVARRETE | PARRA | GLADYS HERMINIA | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 546.000 | SI | 30/05/2017 | 18/08/2017 | |
NAVARRETE | VALENZUELA | DANIELA ALEJANDRA | DIGITADOR | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 20/03/2017 | 31/05/2017 | |
NAVARRETE | VASQUEZ | SUSANA CAROLINA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 03/01/2017 | 31/05/2017 | |
NAVARRO | ANDRADE | CRISTIAN ALEJANDRO | ENCARGADO TECNICO COMUNAL (PRECENSO 2016) | TECNICA COMPLETA | NO | X | PESOS | 643.101 | SI | 01/01/2017 | 26/06/2017 | |
NAVARRO | CUEVAS | MAURICIO JESUS | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 629.520 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NAVARRO | HERNANDEZ | LILIAN DEL TRANSITO | ENCUESTADOR(A) CAB | TECNICA EGRESADO | NO | IV | PESOS | 619.200 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NAVARRO | LAGOS | MAURICIO ALEJANDRO | ANALISTA ECONOMICO | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 644.924 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NAVARRO | MANZO | NICOLE LORENA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 450.000 | SI | 06/02/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 05-05-2017 |
NAVARRO | WEGNER | ALEJANDRO ANTONIO | TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | IX | PESOS | 632.358 | SI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
NAZIF | RIVERA | MARIA JOSE | TECNICO | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | RM | PESOS | 1.378.021 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NECULMAN | TRANAMIL | PRISCILLA FABIOLA | ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVOS) | MEDIA COMPLETA | NO | RM | PESOS | 753.323 | SI | 01/01/2017 | 31/05/2017 | |
NEIRA | RUIZ | MACARENA PAZ | SUPERVISOR (A) ENCUESTADORES (AS) | DIPLOMADO (EGRESADO) | NO | XV | PESOS | 722.400 | SI | 01/05/2017 | 31/12/2017 | |
NEIRA | VALDES | MARCIA ISIDORA | DIGITADOR | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 565.000 | SI | 28/03/2017 | 31/05/2017 | RENUNCIA DESDE 28-05-2017 |
NEIRA | VALDES | MARCIA ISIDORA | VERIFICADOR(A) | MEDIA COMPLETA | NO | VIII | PESOS | 516.000 | SI | 29/05/2017 | 18/08/2017 | SUSCRIBE NUEVO CONTRATO EN EL MES DE MAYO |
NEPPLE | . | SCOTT GREGORY | TRADUCTOR | UNIVERSITARIA COMP.(EGRESADO) | NO | RM | PESOS | 1.712.223 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NEWCOMB | AREVALO | CHRISTOPHER JHON | ENCARGADO(A) TECNICO(A) COMUNAL (CENSO 2017) | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | V | PESOS | 618.560 | SI | 09/01/2017 | 30/06/2017 | |
NIES | ASTORGA | JUAN ANTONIO | COORDINADOR (A) DE LEVANTAMIENTO | TECNICA COMPLETA | NO | V | PESOS | 751.630 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
NILO | RAMIREZ | GUISELA DEL CARMEN | ENCUESTADOR | MEDIA COMPLETA | NO | IV | PESOS | 546.000 | SI | 30/05/2017 | 30/06/2017 | |
NUÑEZ | ARANCIBIA | GABRIELA ALETICIA | CAPACITADOR(A) CENSAL | UNIVERSITARIA COMP.(TITULADO) | NO | XI | PESOS | 570.000 | SI | 03/04/2017 | 31/05/2017 |