Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVATIERRA | HENRIQUEZ | VIVIANA YALILY | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 590.167 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
SAN MARTIN | OJEDA | JUAN ANGEL | ASESOR(A) | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.578.667 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
SAN MARTIN | OSORIO | JOSEFINA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | AGENTE COMERCIAL | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | DI DOMENICO | SILVANA BETTINA | ANALISTA ECONOMICO | LICENCIADO(A) EN ECONOMIA | RM | PESOS | 1.489.875 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | MARQUEZ | SAMUEL BENJAMIN | OPERADOR(A) CONTROL BIENES | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 152.831 | SI | 01/01/2014 | 16/01/2014 | ||
SANCHEZ | MUENA | SCARLETTE THALIA | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.636.963 | SI | 17/03/2014 | 30/06/2014 | ||
SANCHEZ | MUENA | SCARLETTE THALIA | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.114.778 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | SALINAS | GABRIELA PAZ | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 376.903 | SI | 20/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | SANCHEZ | KARINA PAZ | ENCUESTADOR(A) | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | XII | PESOS | 455.736 | SI | 15/09/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | SILVA | NELSON GERMAN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | V | PESOS | 455.776 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANCHEZ | WALTON | CRISTIAN FRANCISCO | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | XII | PESOS | 1.000.000 | SI | 05/08/2014 | 31/12/2014 | ||
SANDOVAL | ALARCON | CLAUDIO RODRIGO | ENCUESTADOR(A) | TECNICO COMPUTACIONAL | VIII | PESOS | 613.617 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SANDOVAL | ALARCON | CLAUDIO RODRIGO | ENCUESTADOR(A) | TECNICO COMPUTACIONAL | VIII | PESOS | 618.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
SANDOVAL | BRAVO | GRISELLE ELIZABETH | ANALISTA INFORMATICO | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | RM | PESOS | 995.917 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANDOVAL | DOTTE | DANIELA ANDREA | EDUCADOR(A) DE PARVULOS | TECNICO AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 815.427 | SI | 01/11/2014 | 31/10/2014 | ||
SANDOVAL | GALLARDO | DIEGO ENRIQUE | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 113.667 | SI | 20/01/2014 | 31/03/2014 | ||
SANDOVAL | GALLARDO | DIEGO ENRIQUE | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 353.667 | SI | 01/04/2014 | 30/06/2014 | ||
SANDOVAL | GALLARDO | DIEGO ENRIQUE | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 364.833 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
SANHUEZA | BUSTAMANTE | SOLEDAD VIVIANA | ANALISTA | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANHUEZA | RIQUELME | ANA LUISA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 613.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SANHUEZA | QUEZADA | CLAUDIA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 413.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SANHUEZA | QUEZADA | CLAUDIA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 418.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
SANHUEZA | QUEZADA | CLAUDIA ANDREA | APOYO OPERATIVO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 477.667 | SI | 22/09/2014 | 31/12/2014 | ||
SANTANA | MARDONES | ANDRES FELIMON | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | XI | PESOS | 1.111.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANTANDER | ORTIZ | JORGE ANDRES | TECNICO ECONOMICO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 1.154.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANTIBAÑEZ | ARAVENA | VICTOR HUGO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 386.167 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
SANTIBAÑEZ | ORTIZ | BARBARA YESENIA | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/10/2014 | ||
SANZANA | ARTEAGA | CRISTIAN ANDRES | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.263.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SCHREIBER | RIVERA | FRANZ EMMIL | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | III | PESOS | 953.667 | SI | 27/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SEGUEL | FUENTEALBA | GLADYS DEL PILAR | ANALISTA CONTABLE | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEGUEL | GUZMAN | LUIS EDUARDO | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEGURA | MIRANDA | REINALDO ANSELMO | COORDINADOR(A) DE PROYECTOS | INGENIERO(A) FORESTAL | RM | PESOS | 2.024.917 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEGURA | MUÑOZ | PATRICIO JUAN | ENCUESTADOR(A) | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | V | PESOS | 455.776 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEPULVEDA | FAUNDEZ | ANA LUISA | CODIFICADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEPULVEDA | FAUNDEZ | JOSE JORGE | ANALISTA/PROGRAMADOR | PROGRAMADOR(A) | RM | PESOS | 1.216.417 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEPULVEDA | GONZALEZ | JUAN GUILLERMO | ANALISTA DE ENCUESTAS | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 628.475 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SEPULVEDA | SOLIS | RODRIGO BASTIAN | ANALISTA | RELACIONADOR(A) PUBLICO(A) | RM | PESOS | 381.667 | SI | 04/09/2014 | 30/09/2014 | ||
SEPULVEDA | SOLIS | RODRIGO BASTIAN | ANALISTA | RELACIONADOR(A) PUBLICO(A) | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SEPULVEDA | SOTO | SERGIO ANTONIO | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) ESTADISTICO | RM | PESOS | 1.158.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SERRANO | SERRANO | MARGARITA DANIELA | SECRETARIA | TECNICO EN BIENESTAR | RM | PESOS | 463.667 | SI | 01/07/2014 | 30/09/2014 | ||
SERRANO | SERRANO | MARGARITA DANIELA | SECRETARIA | TECNICO EN BIENESTAR | RM | PESOS | 467.334 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | CARTAJENA | JOSE | ENCUESTADOR(A) | PROFESOR(A) DE MATEMATICAS Y FISICA | XV | PESOS | 1.273.001 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
SILVA | CARTAJENA | JOSE | ENCUESTADOR(A) | PROFESOR(A) DE MATEMATICAS Y FISICA | XV | PESOS | 424.334 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | COFRE | EVELYN ANDREA | ENUMERADOR(A) | PROFESOR(A) DE IDIOMAS | V | PESOS | 463.667 | SI | 30/06/2014 | 30/09/2014 | ||
SILVA | COFRE | EVELYN ANDREA | ENCUESTADOR(A) | PROFESOR(A) DE IDIOMAS | V | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
SILVA | FABRIGA | RODRIGO ALEJANDRO | ANALISTA INFORMATICO | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | RM | PESOS | 1.102.369 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | GUZMAN | CLAUDIA MAGDALENA | SUPERVISOR(A) | ANTROPOLOGO(A) SOCIAL | VI | PESOS | 503.667 | SI | 13/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SILVA | LEON | PAULINA ALEJANDRA | CLASIFICADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | RM | PESOS | 898.617 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | MELLA | PATRICIA CAMILA | DIGITADOR(A) | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 371.000 | SI | 02/09/2014 | 30/09/2014 | ||
SILVA | MELLA | PATRICIA CAMILA | DIGITADOR(A) | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | ORELLANA | TERESA MARGARITA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 8.500 | SI | 22/09/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
SILVA | PULGAR | LIA ISABEL | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 230.200 | SI | 19/05/2014 | 31/08/2014 | ||
SILVA | PULGAR | LIA ISABEL | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | FLOODY | MARIANA VALENTINA | ECONOMISTA/INVESTIGADOR | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION | XIV | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SILVA | VILLALOBOS | EDESIA ISABEL | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SMITH | MONTOYA | WLADIMIR ALEXANDER | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | CARTOGRAFO | RM | PESOS | 800.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
SOCORRO | FERNANDEZ | MARIA DEL PILAR | VERIFICADOR(A) | ABOGADO | RM | PESOS | 700.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOLAR | CORTES | ANTONIA GRICELDA JANETT | APOYO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | III | PESOS | 419.589 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOLAR | HUENUAN | CARLOS ARIEL | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) | VIII | PESOS | 603.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SOLAR | HUENUAN | CARLOS ARIEL | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) | VIII | PESOS | 518.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
SOLIS | CONTRERAS | LUIS ALFREDO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOLIS | PIZARRO | CAMILO JULIO | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 392.167 | SI | 10/11/2014 | 31/12/2014 | ||
SOLIS | VALENCIA | JORGE WASHINGTON | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN CRIMINOLOGIA | V | PESOS | 455.776 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | BLANCO | SANDRA YANINA | ENCUESTADOR(A) | ASISTENTE JUDICIAL | XII | PESOS | 455.736 | SI | 07/07/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | CARDENAS | RITA MARCELINA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XI | PESOS | 433.667 | SI | 07/07/2014 | 07/09/2014 | ||
SOTO | CUEVAS | RODRIGO IGNACIO | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 804.694 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | DIAZ | CARLOS EDUARDO | ENUMERADOR(A) | LICENCIADO(A) EN ACUICULTURA | II | PESOS | 433.667 | SI | 09/10/2014 | 21/12/2014 | SUELDO POR LOS DIAS DE OCTUBRE $333.334.- (MOVILIZ. $23.000.-), COMPLETO POR NOVIEMBRE $433.667.- (MOVILIZ. $30.000.-) Y POR LOS DIAS DE DICIEMBRE $304.667.- (MOVILIZ. $21.000.-). SU ESTUDIO ES ECOLOGO MARINO, PERO SE LE TUVO QUE ASOCIAR A LICENCIADO EN ACUICULTURA, PORQUE SU CARRERA NO SE ENCONTRABA EN LA LISTA DE ESPECIALIDADES. | |
SOTO | GONZALEZ | PATRICIO ANDRES | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 451.912 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
SOTO | LAGOS | MARCELA SOLEDAD | ENUMERADOR(A) | PROFESOR(A) | VIII | PESOS | 488.334 | SI | 08/01/2014 | 15/02/2014 | ||
SOTO | LEIVA | FRANCHESCA DEL CARMEN | GESTION ADMINISTRATIVA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 482.575 | SI | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ||
SOTO | LEIVA | FRANCHESCA DEL CARMEN | CARTOGRAFO | CARTOGRAFO | RM | PESOS | 796.794 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | MARDONES | MARIA LILIANA | DISEÑADOR(A) | DISEÑADOR(A) GRAFICO | RM | PESOS | 903.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | MELLA | PAULINA ANGELA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | DISEÑADOR(A) GRAFICO | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | PORTUGUEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | TECNICO ECONOMICO | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENUMERADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | II | PESOS | 373.667 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENUMERADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | II | PESOS | 373.667 | SI | 07/07/2014 | 17/08/2014 | ||
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENUMERADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | II | PESOS | 463.667 | SI | 18/08/2014 | 31/08/2014 | ||
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENUMERADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | II | PESOS | 456.515 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
SOTO | RAMIREZ | VICTOR DOMINGO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | II | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
SOTO | SEPULVEDA | MIRELLA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 279.667 | SI | 13/01/2014 | 28/02/2014 | ||
SOTO | SEPULVEDA | MIRELLA DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 264.334 | SI | 14/07/2014 | 14/09/2014 | ||
SOTO | SEPULVEDA | MIRELLA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 471.167 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
SOTO | VALLEJOS | GERSON RAUL | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) ESTADISTICO | RM | PESOS | 1.076.067 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOTO | VERDUGO | MARIA ELENA | TRADUCTOR(A) DE INGLES | INTERPRETE DE ENLACES INGLES-ESPAÑOL | RM | PESOS | 909.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SOZA | FERNANDEZ | ARNALDO ANDRES | TECNICO ECONOMICO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 381.222 | SI | 11/06/2014 | 30/09/2014 | ||
SOZA | FERNANDEZ | ARNALDO ANDRES | ANALISTA DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SPENCER | ALLENDES | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA | PSICOLOGO(A) | RM | PESOS | 797.000 | SI | 03/02/2014 | 30/06/2014 | ||
SPENCER | ALLENDES | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA | PSICOLOGO(A) | RM | PESOS | 853.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
STAFORELLI | ZAMORANO | JUAN ERNESTO MARIANO | ENCUESTADOR(A) | PERITO AGRICOLA | X | PESOS | 315.667 | SI | 06/01/2014 | 24/01/2014 | ||
STAFORELLI | ZAMORANO | JUAN ERNESTO MARIANO | ENCUESTADOR(A) | PERITO AGRICOLA | X | PESOS | 231.667 | SI | 04/04/2014 | 25/04/2014 | ||
STAFORELLI | ZAMORANO | JUAN ERNESTO MARIANO | ENCUESTADOR(A) | PERITO AGRICOLA | X | PESOS | 1.731.667 | SI | 28/04/2014 | 30/05/2014 | ||
STAFORELLI | ZAMORANO | JUAN ERNESTO MARIANO | ENCUESTADOR(A) | PERITO AGRICOLA | X | PESOS | 339.667 | SI | 01/07/2014 | 25/07/2014 | ||
STOCKLE | CALDERON | JOCELYN LIGIA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SUAREZ | MORAGA | MANUEL CRISTIAN | AUXILIAR DE CASINO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 225.889 | SI | 11/03/2014 | 11/04/2014 | ||
SUAREZ | MORAGA | MANUEL CRISTIAN | AUXILIAR DE CASINO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 211.111 | SI | 12/04/2014 | 30/04/2014 | ||
SUAREZ | MORAGA | MANUEL CRISTIAN | AUXILIAR DE CASINO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 337.000 | SI | 01/05/2014 | 07/06/2014 | ||
SUAREZ | REYES | ELIZABETH DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA | VIII | PESOS | 427.667 | SI | 03/07/2014 | 31/08/2014 | ||
SUAREZ | REYES | ELIZABETH DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA | VIII | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
SUAREZ | YPARRAGUIRRE | AMPARO JANETH | ANALISTA/PROGRAMADOR | INGENIERO(A) EN COMPUTACION Y REDES | RM | PESOS | 543.667 | SI | 13/10/2014 | 31/12/2014 | ||
SWANNE | MATAMALA | CYNTHIA STEPHANIE | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 503.667 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
SWETT | SERRANO | STEPHANIE DENISSE | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | V | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
TACLA | CHAMY | ODETTE | ASESOR(A) CENSAL | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | RM | PESOS | 1.337.000 | SI | 15/05/2014 | 15/10/2014 | ||
TANCARA | MIRANDA | ANA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 373.667 | SI | 07/07/2014 | 31/08/2014 | ||
TANCARA | MIRANDA | ANA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 8.500 | SI | 22/09/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
TANCARA | MIRANDA | LIDIA MARGARITA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 419.589 | SI | 19/02/2014 | 31/12/2014 | ||
TAPIA | AGUILERA | CINDY PATRICIA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 451.026 | SI | 20/03/2014 | 31/12/2014 | ||
TAPIA | LOPEZ | CARLOS MANUEL | CODIFICADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TAPIA | MATURANA | RAQUEL HORTENSIA | SECRETARIA | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 524.780 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TAPIA | TAMAYO | CRISTIAN ALBERTO | INFORMATICO(A) | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | RM | PESOS | 1.053.667 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
TAPIA | TAMAYO | CRISTIAN ALBERTO | INFORMATICO(A) | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | RM | PESOS | 525.000 | SI | 16/05/2014 | 30/06/2014 | ||
TAPIA | TAMAYO | CRISTIAN ALBERTO | INFORMATICO(A) | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | RM | PESOS | 1.053.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
TAPIA | WENDEROTH | VICENTE | ANALISTA | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 940.740 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
TEJOS | CANDIA | CLAUDIA ANDREA | ANALISTA | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 1.016.917 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TIMOFEEW | MONTOYA | TANIA ISABEL | ACTUALIZADOR(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 800.000 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
TOLEDO | NAVARRETE | CARLOS FERNANDO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TOLEDO | OLAVARRIA | MARIO EDUARDO | ENCUESTADOR(A) | TECNICO AGRICOLA | IV | PESOS | 348.000 | SI | 02/05/2014 | 30/05/2014 | ||
TOLEDO | SANHUEZA | JESSICA PAOLA | ENCUESTADOR(A) | PROGRAMADOR(A) EN COMPUTACION | VIII | PESOS | 413.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
TOLEDO | SANHUEZA | JESSICA PAOLA | ENCUESTADOR(A) | PROGRAMADOR(A) EN COMPUTACION | VIII | PESOS | 418.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
TOLEDO | SILVA | MARIA CECILIA | ENCUESTADOR(A) EST. ENE | SECRETARIA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TOLEDO | VERA | EVELYN KARINA | ENUMERADOR(A) | PUBLICISTA | V | PESOS | 463.667 | SI | 14/08/2014 | 30/09/2014 | ||
TOLOZA | ADRIAZOLA | JOCELYN CRISTINA | ECONOMISTA/INVESTIGADOR | EGRESADO(A) DE INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS | XIV | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
TOLOZA | PONCE | DAVID ANDRES | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 230.200 | SI | 19/05/2014 | 30/06/2014 | ||
TOLOZA | PONCE | DAVID ANDRES | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
TORO | CARILAF | MARCO ANTONIO | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | INGENIERO(A) EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA | RM | PESOS | 428.378 | SI | 15/09/2014 | 31/12/2014 | ||
TORO | GUAJARDO | OSCAR HERIBERTO | ENCUESTADOR(A) | AGENTE COMERCIAL | VII | PESOS | 455.939 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORO | GUERRA | MARIA PAZ DEL ROSARIO | DIGITADOR(A) | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 465.881 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORO | VALENCIA | EDUARDO ANDRES | JEFE(A) DE PROYECTO | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 1.757.167 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORRES | HERNANDEZ | CECILIA EUGENIA | ACTUALIZADOR(A) DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 495.942 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORRES | MAYA | ANDREA NATALIA | SUPERVISOR(A) | ASISTENTE SOCIAL | III | PESOS | 488.917 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORRES | MONTES | JULIA CAROLINA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XV | PESOS | 463.667 | SI | 07/07/2014 | 31/12/2014 | ||
TORRES | REBOLLEDO | VICTOR MANUEL | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 488.334 | SI | 08/01/2014 | 15/02/2014 | ||
TORRES | REBOLLEDO | VICTOR MANUEL | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 427.667 | SI | 03/07/2014 | 31/08/2014 | ||
TORRES | REBOLLEDO | VICTOR MANUEL | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 399.400 | SI | 03/09/2014 | 30/09/2014 | ||
TORRES | REBOLLEDO | VICTOR MANUEL | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
TORRES | ROJAS | JOSE MIGUEL | INFORMATICO(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | VII | PESOS | 732.999 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
TORRES | SAAVEDRA | MARIA LUISA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TORRES | DIAZ | ANGELICA | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | TECNICO ASISTENCIA SOCIAL | I | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
TRAIMANTE | SANCHEZ | SILVIA JEANNETTE | COORDINADOR(A) | EGRESADO(A) DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | X | PESOS | 550.000 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
TRAIMANTE | SANCHEZ | SILVIA JEANNETTE | COORDINADOR(A) | EGRESADO(A) DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | X | PESOS | 553.667 | SI | 01/02/2014 | 31/12/2014 | ||
TRONCOSO | MIRANDA | CARLOS FRANCISCO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
TRONCOSO | RIOS | TANIA FERNANDA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 231.667 | SI | 13/10/2014 | 31/12/2014 | ||
TRUJILLO | LEIVA | KATHERINE ANDREA | SUPERVISOR(A) | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | V | PESOS | 533.667 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | ||
TUSCO | CALLE | OLIVER LUIS | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XV | PESOS | 463.667 | SI | 09/07/2014 | 08/09/2014 | ||
TUSCO | CALLE | OLIVER LUIS | ENUMERADOR(A) | TRADUCTOR(A) DE INGLES Y FRANCES AL ESPAÑOL | XV | PESOS | 463.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
UBILLA | ROSALES | DANIELA JIMENA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIATURA EN LETRAS MENCION EN LINGUISTICA Y LITERATURA HISPANAS | RM | PESOS | 20.667 | SI | 15/10/2014 | 15/11/2014 | ||
UGALDE | NUÑEZ | JOSE MIGUEL | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
UGARTE | LLANTEN | AKZA ANTONIETA | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 936.994 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
UGARTE | LLANTEN | AKZA ANTONIETA | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 1.041.650 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
ULLOA | CANIULAO | JOHANNA MARIA | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ULLOA | GAMONAL | CLAUDIO GUSTAVO | ANALISTA/PROGRAMADOR | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | RM | PESOS | 1.013.953 | SI | 01/01/2014 | 11/05/2014 | ||
ULLOA | SANCHEZ | VIVIANA ANGELICA | ANALISTA ECONOMICO | LICENCIADO(A) EN INGENIERIA MATEMATICA | RM | PESOS | 1.200.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ULLOA | SERRANO | TANIA ALICIA | ANALISTA DE ENCUESTAS | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL INDUSTRIAL | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ULLOA | HUAQUI | CARLOS NOLBERTO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN COMERCIALIZACION | VIII | PESOS | 403.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
ULLOA | HUAQUI | CARLOS NOLBERTO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN COMERCIALIZACION | VIII | PESOS | 618.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
URBINA | ARRUE | DIEGO ANDRES | SOPORTE INFORMATICO | PROGRAMADOR(A) | RM | PESOS | 53.704 | SI | 02/05/2014 | 02/07/2014 | ||
URBINA | MANZANARES | JUAN ONOFRE | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.053.667 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
URBINA | MANZANARES | JUAN ONOFRE | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.395.317 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
UREN | MENESES | PAULINA ALEJANDRA | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 800.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
URIBE | DIAZ | YANINA ESTER | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
URIBE | LORA | RAFAEL LEONARDO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.368.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
URIBE | OJEDA | VICTORIA ADELITA | ASISTENTE DE OPERACIONES | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XII | PESOS | 465.348 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
URQUETA | GALLARDO | ALICIA XIMENA | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 19.000 | SI | 26/08/2014 | 26/09/2014 | VALOR POR ENCUESTA VALIDADA Y APROBADA | |
URREA | VALENZUELA | CAROLINA BESSIE | ANALISTA DE ENCUESTAS | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | VIII | PESOS | 403.667 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
URREA | VALENZUELA | CAROLINA BESSIE | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | VIII | PESOS | 418.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
URZUA | ALCAINO | MARGARITA NICOLE | ENCUESTADOR(A) | TECNICO AGOPECUARIA | VII | PESOS | 12.000 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
URZUA | PEREZ | MICHAEL ARIEL | CARTOGRAFO | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 796.794 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VACA | RIQUELME | KHARIN ELIZABETH | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XV | PESOS | 147.824 | SI | 01/01/2014 | 17/01/2014 | ||
VALDEBENITO | IBACACHE | MARCO ANTONIO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | RM | PESOS | 629.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDEBENITO | IBACACHE | PAULINA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDENEGRO | CERDA | CESAR JAVIER | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | CARTOGRAFO | RM | PESOS | 520.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDES | EGUIGUREN | ALBERTO | ASESOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | RM | PESOS | 5.000.000 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
VALDES | QUILODRAN | RODRIGO DANIEL | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 800.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDES | ROJAS | MARIELA DEL PILAR | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 12.000 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VALDES | SANCHEZ | KAREN | SUPERVISOR(A) | GEOGRAFO(A) | I | PESOS | 560.319 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VALDES | SANCHEZ | KAREN | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | I | PESOS | 750.000 | SI | 01/03/2014 | 31/08/2014 | ||
VALDES | SANCHEZ | KAREN | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | I | PESOS | 850.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDIVIA | ROMAN | OSCAR ANDRES | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 157.667 | SI | 20/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VALDIVIEZO | DURAN | PABLO ANDRES | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 297.667 | SI | 10/11/2014 | 30/11/2014 | ||
VALENZUELA | ARANEDA | VICTOR MANUEL | GESTION ADMINISTRATIVA | TECNICO EN GESTION DE SOPORTE Y REDES | RM | PESOS | 497.388 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VALENZUELA | BARRA | CYNTHIA JOHANA | APOYO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | PESOS | 413.682 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
VALENZUELA | CASTILLO | LUZ ANGELICA | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | VIII | PESOS | 730.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VALENZUELA | MONTOYA | EVELYN CAROLINA | SUPERVISOR(A) DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 774.011 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VALENZUELA | NEGRETE | FELIPE ANDRES | ATENCION PUBLICO/ENCUESTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 629.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VALENZUELA | TORRES | ROSA EDITH | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 417.667 | SI | 04/09/2014 | 30/09/2014 | ||
VALENZUELA | TORRES | ROSA EDITH | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 479.667 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
VALENZUELA | ARANEDA | VICTOR MANUEL | SOPORTE INFORMATICO | TECNICO EN REDES INFORMATICAS | VIII | PESOS | 499.740 | SI | 01/01/2014 | 30/09/2014 | ||
VALENZUELA | GARRIDO | JACQUELINE DEL CARMEN | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | RELACIONADOR(A) PUBLICO(A) | VII | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VALLADARES | MATURANA | JOCELYNE KARINA | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 668.056 | SI | 26/05/2014 | 31/08/2014 | ||
VALLADARES | MATURANA | JOCELYNE KARINA | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) NIVEL MEDIO | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VALLADARES | VALDERRAMA | CECILIA DE LOS ANGELES | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | VI | PESOS | 1.003.667 | SI | 21/04/2014 | 31/12/2014 | ||
VALLE | CALDERON | CAMILO IGNACIO | ANALISTA INFORMATICO | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | RM | PESOS | 1.263.850 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
VALLE | CALDERON | CAMILO IGNACIO | ANALISTA INFORMATICO | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | RM | PESOS | 1.305.500 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
VALLE | CALDERON | CAMILO IGNACIO | ANALISTA INFORMATICO | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | RM | PESOS | 1.559.222 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VALLEJOS | GIGLIO | GUSTAVO ANDRES | ANALISTA DE AJUSTE GEOGRAFICO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 576.634 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
VALLEJOS | NAVARRETE | JOSE LUIS | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
VALLEJOS | NAVARRETE | JOSE LUIS | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 190.000 | SI | 16/05/2014 | 30/06/2014 | ||
VALLEJOS | NAVARRETE | JOSE LUIS | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
VARAS | BARREDA | JESSICA SOLANGE | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 433.667 | SI | 09/10/2014 | 21/12/2014 | SUELDO POR LOS DIAS DE OCTUBRE $333.334.- (MOVILIZ. $23.000.-), COMPLETO POR NOVIEMBRE $433.667.- (MOVILIZ. $30.000.-) Y POR LOS DIAS DE DICIEMBRE $304.667.- (MOVILIZ. $21.000.-). | |
VARGAS | COFRE | CLAUDIO IGNACIO | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 09/02/2014 | ||
VARGAS | FERNANDEZ | CARLOS ALFREDO | COORDINADOR(A) EN PREVENCION DE RIESGOS | INGENIERO(A) EN PREVENCION DE RIESGOS | RM | PESOS | 558.742 | SI | 10/03/2014 | 30/06/2014 |