Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALEBRAN | FARIAS | RICARDO HUMBERTO | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) GENERAL | RM | PESOS | 668.056 | SI | 26/05/2014 | 31/08/2014 | ||
MALEBRAN | FARIAS | RICARDO HUMBERTO | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) GENERAL | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MALLEA | PARRA | EDITH DEL CARMEN | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 371.000 | SI | 02/09/2014 | 30/09/2014 | ||
MALLEA | PARRA | EDITH DEL CARMEN | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MANCILLA | FERNANDEZ | HECTOR RODOLFO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XII | PESOS | 455.736 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MANQUI | PAINEMAL | GLORIA ANGELICA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 279.667 | SI | 13/01/2014 | 28/02/2014 | ||
MANQUI | PAINEMAL | GLORIA ANGELICA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 264.334 | SI | 14/07/2014 | 14/09/2014 | ||
MANQUI | PAINEMAL | GLORIA ANGELICA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 275.667 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
MANRIQUEZ | CORREA | JUAN BRAULIO | INVESTIGADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 614.864 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MANRIQUEZ | CORREA | SEBASTIAN IGNACIO | DIGITADOR(A) | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 465.881 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MANSILLA | OSORIO | SEBASTIAN IGNACIO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION | X | PESOS | 650.000 | SI | 01/07/2014 | 30/09/2014 | ||
MANZO | GAETE | RODRIGO ALFREDO | SUPERVISOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | RM | PESOS | 1.574.817 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MANZO | GAETE | RODRIGO ALFREDO | SUPERVISOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION GESTION INDUSTRIA | RM | PESOS | 1.616.467 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
MANZO | GAETE | RODRIGO ALFREDO | COORDINADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION GESTION INDUSTRIA | RM | PESOS | 2.200.000 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MARAMBIO | GALAZ | IVAN ERNESTO | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 392.167 | SI | 10/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MARCHANT | ALLENDE | ANA JULIA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 465.881 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARCHANT | FUENTES | MANUEL RIGOBERTO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 267.167 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
MARCHANT | TAPIA | JAIRO DANIEL | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARIA JACQUELINE | BARRIA | URIBE | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | XI | PESOS | 423.000 | SI | 19/08/2014 | 18/10/2014 | ||
MARIN | TORO | ALDO PATRICIO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | V | PESOS | 12.000 | SI | 28/04/2014 | 30/05/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MARIN | TORO | ALDO PATRICIO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | V | PESOS | 12.000 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MARIN | MARTIN | JOHANNA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 370.000 | SI | 13/01/2014 | 28/01/2014 | ||
MARIN | MARTIN | JOHANNA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 430.000 | SI | 07/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MARIN | MARTIN | JOHANNA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 444.043 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
MARIN | MARTIN | JOHANNA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 384.837 | SI | 06/10/2014 | 31/10/2014 | ||
MARIPANGUI | GONZALEZ | CRISTIAN HORACIO | INFORMATICO(A) | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | RM | PESOS | 1.025.320 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARQUEZ | OPAZO | LUCIANO | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 463.667 | SI | 07/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MARQUEZ | OPAZO | LUCIANO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 12.167 | SI | 06/10/2014 | 15/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MARQUEZ | TOLEDO | ALAN CRISTOPHER | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 444.043 | SI | 01/09/2014 | 30/11/2014 | ||
MARTIN | CASTILLO | FELIPE IGNACIO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 878.667 | SI | 06/03/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | BECERRA | AMANDA MARGARITA | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.169.167 | SI | 01/01/2014 | 12/05/2014 | ||
MARTINEZ | CASANOVA | MIRIAM EDUVINA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VI | PESOS | 453.140 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | CONTRERAS | CLAUDIO ANTONIO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | INGENIERO(A) EJECUCION EN PESCA | III | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
MARTINEZ | CONTRERAS | CLAUDIO ANTONIO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) EJECUCION EN PESCA | III | PESOS | 1.000.000 | SI | 02/05/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | CORREA | CAMILA JOHANNA | ANALISTA | CONTADOR(A) GENERAL | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | MORALES | CRISTOBAL ANDRES | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/09/2014 | 15/10/2014 | ||
MARTINEZ | MORALES | CRISTOBAL ANDRES | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | RM | PESOS | 210.000 | SI | 16/10/2014 | 31/10/2014 | ||
MARTINEZ | MORALES | CRISTOBAL ANDRES | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | OLIVARES | PILAR ALEJANDRA | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) ESTADISTICO | RM | PESOS | 962.107 | SI | 07/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | PASTEN | TATIANA DEL PILAR | ENCUESTADOR(A) | ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL | I | PESOS | 315.971 | SI | 10/07/2014 | 31/07/2014 | ||
MARTINEZ | PONTIGO | PAULA MARIELA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 433.667 | SI | 07/07/2014 | 29/08/2014 | ||
MARTINEZ | SERRANO | JAVIERA VIOLETA | CAPACITADOR(A) TECNICO | DISEÑADOR(A) GRAFICO | RM | PESOS | 703.667 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | SOTO | CARLOS ANDRES | GEOGRAFO(A) | LICENCIADO(A) EN GEOGRAFIA | RM | PESOS | 716.494 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | TORRES | PABLO ANDRES | TECNICO ECONOMICO | INGENIERO(A) ESTADISTICO | RM | PESOS | 850.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | VALENZUELA | YASNA VANESSA | ANALISTA DE CONTRATOS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 453.667 | SI | 01/08/2014 | 30/09/2014 | ||
MARTINEZ | VALENZUELA | YASNA VANESSA | APOYO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 48.149 | NO | 05/02/2014 | 12/05/2014 | ||
MARTINEZ | VALENZUELA | YASNA VANESSA | APOYO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 271.467 | SI | 13/05/2014 | 31/07/2014 | ||
MARTINEZ | VALENZUELA | YASNA VANESSA | ANALISTA DE CONTRATOS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 601.723 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MARTINEZ | CORNEJO | TOMAS EMILIO | ENCUESTADOR(A) | TECNICO AGOPECUARIA | VII | PESOS | 12.000 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MARTINEZ | HIDALGO | TERESA DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA BILINGUE | I | PESOS | 598.167 | SI | 13/01/2014 | 28/02/2014 | ||
MARTINEZ | HIDALGO | TERESA DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA BILINGUE | I | PESOS | 398.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MARTINEZ | HIDALGO | TERESA DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | SECRETARIA BILINGUE | I | PESOS | 463.337 | SI | 01/09/2014 | 25/09/2014 | PIAAC | |
MATURANA | HORMAZABAL | SANDRA INES | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 482.667 | SI | 21/08/2014 | 21/09/2014 | ||
MATUS | CORREA | CLAUDIA VICTORIA | ASESOR(A) | INGENIERO(A) CIVIL MATEMATICO | RM | PESOS | 2.091.720 | SI | 01/01/2014 | 31/05/2014 | ||
MATUS | CORREA | CLAUDIA VICTORIA | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) CIVIL MATEMATICO | RM | PESOS | 4.200.000 | SI | 01/06/2014 | 31/12/2014 | ||
MAULEN | ROJAS | NICOLAS ORLANDO | VERIFICADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 495.994 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MAULEN | STARK | ANTONIETA DEL PILAR | ANALISTA | SECRETARIA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | ||
MAULEN | STARK | ANTONIETA DEL PILAR | TECNICO ECONOMICO | SECRETARIA | RM | PESOS | 668.056 | SI | 26/05/2014 | 31/08/2014 | ||
MAULEN | STARK | ANTONIETA DEL PILAR | TECNICO ECONOMICO | SECRETARIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MAUNA | MADRID | PATRICIA ALEJANDRA | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 1.053.667 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MAUNA | MADRID | PATRICIA ALEJANDRA | ANALISTA | LICENCIADO(A) EN SOCIOLOGIA | RM | PESOS | 1.395.317 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MAUREIRA | URRUTIA | LEONARDO MANUEL | SUPERVISOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | VII | PESOS | 1.503.667 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | ||
MEDINA | CASTILLO | BRYAN ISRAEL | ANALISTA/PROGRAMADOR | INGENIERO(A) EN INFORMATICA | RM | PESOS | 843.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MEDINA | ITURRIAGA | ROSSANA LAUDETH | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MEDINA | LOBOS | EDUARDO ANDRES | INFORMATICO(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN INFORMATICA | RM | PESOS | 1.212.567 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MEDINA | OSSES | CAMILA FERNANDA | CAPACITADOR(A) METODOLOGICA | PROFESOR(A) DE EDUCACION BASICA | RM | PESOS | 190.334 | SI | 24/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MEJIAS | GUERRERO | ANDREA XIMENA | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | RM | PESOS | 595.334 | SI | 13/10/2014 | 12/12/2014 | ||
MELARA | SERRANO | RONALD ENRIQUE | INFORMATICO(A) | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | RM | PESOS | 523.667 | SI | 18/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MELGAREJO | GUERRA | LIDIA PAMELA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 614.864 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MELIVILU | MONTERO | MAGDALENA DEL CARMEN | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 713.406 | SI | 15/10/2014 | 15/12/2014 | ||
MELLADO | MELLADO | YASMIN ADRIANA | ENCUESTADOR(A) | PROFESOR(A) DE EDUCACION GENERAL BASICA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MELLADO | TAPIA | SARA ROSA | ANALISTA ECONOMICO | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 904.339 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MELLAFE | PLAZA | RAFAEL IGNACIO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.287.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MELO | RIVAS | ELENA AMANDA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ||
MELO | RIVAS | ELENA AMANDA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 420.154 | SI | 01/05/2014 | 30/06/2014 | ||
MELO | RIVAS | ELENA AMANDA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MENA | CARVACHO | CAMILA AMARANTA | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.899.334 | SI | 17/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MENA | VARELA | PAZ ANDREA | COORDINADOR(A) | ESTADISTICO | RM | PESOS | 1.116.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MENDEZ | SANHUEZA | RENE MANUEL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 274.961 | SI | 01/01/2014 | 22/01/2014 | ||
MENDEZ | SEYDEWITZ | ANDREA FERNANDA | ANALISTA | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 831.752 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MENDIBURU | DIEZ | MIGUEL ANGEL | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) DE EJECUCION AGRICOLA | VII | PESOS | 455.939 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MENDOZA | BAKX | GUSTAVO FRANCISCO | ENCUESTADOR(A) | COMUNICADOR(A) AUDIOVISUAL | V | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MENDOZA | FIGUEROA | GABRIEL ENRIQUE | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 392.167 | SI | 10/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MENDOZA | VILLABLANCA | CARMEN GLORIA RAMONA | ENUMERADOR(A) | LICENCIADO(A) EN OBSTETRICIA | VIII | PESOS | 418.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MENDOZA | VILLABLANCA | CARMEN GLORIA RAMONA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN OBSTETRICIA | VIII | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MENESES | BARRIENTOS | ANTONIO HERIBERTO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | AGENTE COMERCIAL | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MERCADO | BRISO | KARINA BEATRIZ | ANALISTA DE ENCUESTAS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 628.475 | SI | 01/01/2014 | 01/12/2014 | ||
MERCADO | LOPEZ | JESUS DOMINGO | ANALISTA CONTABLE | ELECTRICISTA | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MERCADO | ZUÑIGA | GISSELLE MACARENA | ANALISTA CONTABLE | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MEZA | BECERRA | PATRICIA CAROLINA | CODIFICADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MEZA | MOLINA | SANDRA CAROLINA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 465.881 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MICHEA | ESQUIVEL | PAOLA ANDREA | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | INTERPRETE DE ENLACES INGLES-ESPAÑOL | II | PESOS | 512.207 | SI | 01/01/2014 | 06/04/2014 | ||
MICHEA | ESQUIVEL | PAOLA ANDREA | COORDINADOR(A) DE PROYECTOS | INTERPRETE DE ENLACES INGLES-ESPAÑOL | II | PESOS | 568.563 | SI | 07/04/2014 | 31/12/2014 | ||
MIGUEL | LIRIANO | FARUK | ASESOR(A) | LICENCIADO(A) EN ECONOMIA | RM | PESOS | 2.003.667 | SI | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ||
MILCHIO | ULLOA | GLORIA JENNY | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 523.646 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MILCHIO | ULLOA | JOSELIN MARILYN | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MILLA | GALLARDO | JAIME EDUARDO | DISEÑADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 1.216.417 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MIÑO | MORALES | CAROLINA BEATRIZ | ANALISTA | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 818.001 | SI | 07/08/2014 | 31/12/2014 | ||
MIRANDA | DIAZ | MARIA ELIZABETH | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 592.000 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
MIRANDA | ESPINOZA | NIGER FELIPE | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 413.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
MIRANDA | GARRIDO | ARIS MAURICIA | INFORMATICO(A) | TECNICO EN INFORMATICA | VIII | PESOS | 663.667 | SI | 01/01/2014 | 31/10/2014 | ||
MIRANDA | GARRIDO | ARIS MAURICIA | ANALISTA/PROGRAMADOR | TECNICO EN INFORMATICA | VIII | PESOS | 903.667 | SI | 01/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MIRANDA | HUERTA | ALEJANDRO GUSTAVO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MIRANDA | LOBOS | CECILIA DEL ROSARIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 141.667 | SI | 13/01/2014 | 21/01/2014 | ||
MIRANDA | RAMOS | CRISTIAN ANTONIO | INFORMATICO(A) | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | RM | PESOS | 1.025.269 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MIRANDA | ROCCO | ROCIO DE LOS ANGELES | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.715.167 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
MIRANDA | ROCCO | ROCIO DE LOS ANGELES | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 2.303.667 | SI | 01/07/2014 | 20/11/2014 | ||
MIRANDA | ROMO | CAROLINA DENISSE | ACTUALIZADOR(A) CARTOGRAFICO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 989.478 | SI | 24/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MIRANDA | SAAVEDRA | PAOLA ELIZABETH | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XI | PESOS | 441.000 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
MIRANDA | SAAVEDRA | PAOLA ELIZABETH | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XI | PESOS | 207.759 | SI | 01/02/2014 | 14/02/2014 | ||
MIX | GALLEGOS | ALAN ANDRES | INFORMATICO(A) | INGENIERO(A) EN INFORMATICA | RM | PESOS | 1.113.167 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | BARRALES | FRANCISCO JAVIER DE JESUS | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
MOLINA | BARRALES | FRANCISCO JAVIER DE JESUS | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 190.000 | SI | 16/05/2014 | 30/06/2014 | ||
MOLINA | BARRALES | FRANCISCO JAVIER DE JESUS | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | MELLAS | BLANCA LUZ | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 423.687 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
MOLINA | MELLAS | BLANCA LUZ | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 210.000 | SI | 16/05/2014 | 30/06/2014 | ||
MOLINA | MELLAS | BLANCA LUZ | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | MUÑOZ | PAMELA ARMINDA | ANALISTA DE ENCUESTAS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | PALAVICINO | SILVANA ANDREA | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 936.994 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MOLINA | PALAVICINO | SILVANA ANDREA | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 625.202 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | RAMIREZ | WANDA ANDREA | ANALISTA | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 100.000 | SI | 04/08/2014 | 03/10/2014 | ||
MOLINA | SAEZ | CAROLINA LOURDES | ACTUALIZADOR(A) DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 495.994 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | VARELA | MACARENA ANGELINA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 459.058 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | ||
MOLINA | VARELA | MACARENA ANGELINA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 459.058 | SI | 01/08/2014 | 31/08/2014 | ||
MOLINA | VARELA | MACARENA ANGELINA | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 560.319 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | VERGARA | ROXANA EDITH | DIGITADOR(A) | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | RM | PESOS | 465.881 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINA | VIDAL | VICTOR EDUARDO | INFORMATICO(A) | INGENIERO(A) CIVIL EN INFORMATICA | XIV | PESOS | 750.000 | SI | 15/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLINAS | GWYNN | CLAUDIA ROCIO | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | RM | PESOS | 1.477.285 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOLLER | VALENZUELA | PATRICIO | ENUMERADOR(A) | TECNICO JURIDICO | V | PESOS | 455.776 | SI | 26/08/2014 | 31/12/2014 | ||
MONDACA | ARANCIBIA | AIDA MONDACA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IV | PESOS | 419.605 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MONTANARES | GAJARDO | CESAR ANTONIO | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MONTECINOS | GONZALEZ | SORAYA MACARENA | ENCARGADO(A) DE PRODUCTO | INGENIERO(A) COMERCIAL | VIII | PESOS | 803.667 | SI | 01/06/2014 | 31/12/2014 | ||
MONTECINOS | RODRIGUEZ | MARIO LUIS | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
MONTECINOS | FERRADA | LORELEYN NOEMI | ENUMERADOR(A) | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 427.667 | SI | 14/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MONTECINOS | FERRADA | LORELEYN NOEMI | ENUMERADOR(A) | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 399.400 | SI | 03/09/2014 | 30/09/2014 | ||
MONTECINOS | FERRADA | LORELEYN NOEMI | SUPERVISOR(A) | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 477.667 | SI | 01/10/2014 | 18/11/2014 | ||
MONTECINOS | FERRADA | LORELEYN NOEMI | SUPERVISOR(A) | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 513.667 | SI | 19/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MONTES | ARAVENA | GEORGINA ANDREA | ANALISTA DE ENCUESTAS | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MONTES | FUENTES | VICTOR ALEJANDRO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | VIII | PESOS | 12.000 | SI | 07/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MONTES | LAGOS | BARBARA NATALIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 453.140 | SI | 01/01/2014 | 31/10/2014 | ||
MONTES | LAGOS | BARBARA NATALIA | APOYO OPERATIVO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 653.667 | SI | 01/11/2014 | 31/12/2014 | ||
MORA | CAMPOS | MARCELA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | CONSTRUCTOR CIVIL | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MORAGA | FARIAS | DANIELA ELSA | SUPERVISOR(A) | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 1.452.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORAGA | FAUNDEZ | TOMAS MAURICIO | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) EN ESTADISTICAS | RM | PESOS | 1.116.780 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
MORAGA | FAUNDEZ | TOMAS MAURICIO | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) EN ESTADISTICAS | RM | PESOS | 1.403.667 | SI | 01/02/2014 | 31/12/2014 | ||
MORAGA | VILLABLANCA | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA DE ENCUESTAS | SOCIOLOGO(A) | VIII | PESOS | 473.667 | SI | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ||
MORAGA | VILLABLANCA | FRANCISCO JAVIER | ANALISTA DE ENCUESTAS | SOCIOLOGO(A) | VIII | PESOS | 503.667 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
MORAGA | LOPEZ | ELIZABETH DEL CARMEN | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 392.000 | SI | 03/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MORALES | ARENAS | FELIPE ANTONIO | ANALISTA/PROGRAMADOR | ANALISTA DE SISTEMAS | RM | PESOS | 847.334 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
MORALES | ARENAS | FELIPE ANTONIO | ANALISTA/PROGRAMADOR | ANALISTA DE SISTEMAS | RM | PESOS | 843.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | BERNAL | MAURICIO EMILIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 455.776 | SI | 07/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | CID | SERGIO FRANCISCO | COORDINADOR(A) | MECANICO | RM | PESOS | 803.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | CIFUENTES | GONZALO PATRICIO | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | VII | PESOS | 850.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | CLAVERIE | EDGAR MAURICIO | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 157.667 | SI | 20/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | CONSTANZO | MAURICIO FABIAN | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 888.916 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MORALES | CONSTANZO | MAURICIO FABIAN | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 1.041.650 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | CORTES | CRISTINA DE LOURDES | COORDINADOR(A) SECCION ESTADISTICAS SOCIALES | PROGRAMADOR(A) | RM | PESOS | 1.767.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | DIAZ | LESLIE ANAY | ANALISTA | PSICOLOGO(A) | RM | PESOS | 853.667 | SI | 21/02/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | FERREIRA | ALDO MAURICIO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | III | PESOS | 12.110 | SI | 13/10/2014 | 19/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MORALES | LOPEZ | MARIA EUGENIA | DISEÑADOR(A) GRAFICO(A) | DISEÑADOR(A) GRAFICO | RM | PESOS | 1.000.000 | SI | 01/10/2014 | 15/11/2014 | ||
MORALES | MERUBIA | LUIS BERNARDO | TECNICO ECONOMICO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 611.423 | SI | 29/05/2014 | 31/08/2014 | ||
MORALES | MERUBIA | LUIS BERNARDO | TECNICO ECONOMICO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | MORALES | PAOLA ANDREA | DIGITADOR(A) | CONTADOR(A) GENERAL | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | OLATE | PABLO ISMAEL | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 614.864 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | ROJAS | PABLO ANDRES | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | RM | PESOS | 1.158.667 | SI | 01/01/2014 | 31/10/2014 | ||
MORALES | SEPULVEDA | CATHERINE DENISSE | DIGITADOR(A) | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | SOTO | RODRIGO ANTONIO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 1.636.963 | SI | 17/03/2014 | 30/06/2014 | ||
MORALES | SOTO | RODRIGO ANTONIO | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 1.114.778 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | VALENZUELA | DANIELA ESMERALDA | SECRETARIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 524.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORALES | VILLABLANCA | JUDITH IRELVA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 427.667 | SI | 03/07/2014 | 31/08/2014 | ||
MORALES | MORENO | CLAUDIO DANIEL | TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | IX | PESOS | 423.439 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MOREIRA | MEDINA | JASNA ARIELA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORENO | CESPEDES | CLAUDIA ANTONIETA | ACTUALIZADOR(A) DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 495.994 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORENO | GAMBOA | GILDA NAZARET | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MORGADO | GUERRERO | ROSA ESTER | ANALISTA ECONOMICO | CONTADOR(A) AUDITOR | RM | PESOS | 1.108.617 | SI | 01/01/2014 | 14/04/2014 | ||
MORGADO | GUERRERO | ROSA ESTER | ANALISTA ECONOMICO | CONTADOR(A) AUDITOR | RM | PESOS | 1.108.617 | SI | 01/07/2014 | 27/10/2014 | ||
MORRISON | FELL | GLORIA IRENE | TRADUCTOR(A) DE INGLES | TRADUCTOR(A) DE INGLES Y FRANCES AL ESPAÑOL | RM | PESOS | 1.436.474 | SI | 25/11/2014 | 28/11/2014 | ||
MORRISON | FELL | GLORIA IRENE | TRADUCTOR(A) DE INGLES | TRADUCTOR(A) DE INGLES Y FRANCES AL ESPAÑOL | RM | PESOS | 1.436.474 | SI | 18/11/2014 | 21/11/2014 | ||
MORROS | VALENZUELA | RODRIGO AMILCAR | SUPERVISOR(A) | PROFESOR(A) DE ESTADO | V | PESOS | 558.667 | SI | 14/08/2014 | 30/09/2014 | ||
MORROS | VALENZUELA | RODRIGO AMILCAR | SUPERVISOR(A) | PROFESOR(A) DE ESTADO | V | PESOS | 533.667 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | ||
MOSCOSO | MORAGA | PABLO MOISES | ANALISTA/PROGRAMADOR | PROGRAMADOR(A) | RM | PESOS | 1.044.272 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOYA | CASTAÑEDA | JAIME ARTURO | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 389.011 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOYA | PEREZ | OSCAR FABIAN | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) EN ALIMENTOS | X | PESOS | 451.089 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MOYA | TOLEDO | FERNANDO EUGENIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XII | PESOS | 455.736 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MOYA | HENRIQUEZ | BORIS ESTEBAN | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 453.667 | SI | 04/08/2014 | 03/09/2014 | ||
MUHLENBROCK | CONTRERAS | CAROLINA PAZ | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.381.792 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
MUHLENBROCK | CONTRERAS | CAROLINA PAZ | ANALISTA | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.573.442 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MUNOZ | CHAVARRIGA | ROCIO BELEN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MUÑOZ | ACUÑA | BEATRIZ DEL CARMEN | ASISTENTE COORDINADOR(A) TERRITORIAL RM | TECNICO ASISTENTE DEL ESPECIALISTA EN FONOAUDIOLOGIA | RM | PESOS | 403.667 | SI | 15/09/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | ARANEDA | ROSSANA ANTONIA | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) AUDITOR | VIII | PESOS | 454.281 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | BAZAES | ANDREA ALEJANDRA | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) | V | PESOS | 463.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | CACERES | KARLLA VALESKA | ANALISTA | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS ECONOMICAS | RM | PESOS | 1.158.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | CHAVARRIGA | ROCIO BELEN | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 491.601 | SI | 11/08/2014 | 11/09/2014 | ||
MUÑOZ | CIFUENTES | SYLVIA ERNESTINA | ANALISTA DE ENCUESTAS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | PESOS | 628.475 | SI | 01/01/2014 | 09/03/2014 | ||
MUÑOZ | CORNEJO | NANCY DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 453.140 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | DAVILA | VALERIA ANDREA | SUPERVISOR(A) | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS JURIDICAS | RM | PESOS | 747.334 | SI | 21/08/2014 | 21/10/2014 | ||
MUÑOZ | DAVILA | VALERIA ANDREA | SUPERVISOR(A) DE TERRENO | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS JURIDICAS | RM | PESOS | 166.500 | SI | 22/10/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | GALDAMEZ | RUBEN IGNACIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
MUÑOZ | GARATE | VIVIANA JANET | ENCUESTADOR(A) | PEDAGOGO(A) EN EDUCACION BASICA | RM | PESOS | 475.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
MUÑOZ | GONZALEZ | MARIA REGINA | ACTUALIZADOR(A) DE ENCUESTAS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 495.942 | SI | 01/01/2014 | 28/04/2014 |