Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGAS | FERNANDEZ | CARLOS ALFREDO | COORDINADOR(A) EN PREVENCION DE RIESGOS | INGENIERO(A) EN PREVENCION DE RIESGOS | RM | PESOS | 796.631 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
VARGAS | GALVEZ | CECILIA DEL ROSARIO | ANALISTA DE ENCUESTAS | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VARGAS | GUTIERREZ | VALENTINA IGNACIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VARGAS | INOSTROZA | MIRIAM ALEJANDRA | COORDINADOR(A) DE GESTION | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | RM | PESOS | 1.657.417 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VARGAS | INOSTROZA | MIRIAM ALEJANDRA | ASESOR(A) | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | RM | PESOS | 1.806.364 | SI | 01/07/2014 | 31/07/2014 | ||
VARGAS | SALINAS | HELEN ESTEFANIA | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
VARGAS | SERRANO | LUIS OSVALDO | ANALISTA | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 465.860 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VARGAS | VARGAS | ARLETTE ALEJANDRA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 451.089 | SI | 01/01/2014 | 31/01/2014 | ||
VARGAS | VARGAS | ARLETTE ALEJANDRA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 463.667 | SI | 30/06/2014 | 10/08/2014 | ||
VARGAS | VARGAS | ARLETTE ALEJANDRA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 347.667 | SI | 11/08/2014 | 03/09/2014 | ||
VARGAS | VARGAS | ARLETTE ALEJANDRA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 214.667 | SI | 04/09/2014 | 17/09/2014 | ||
VARGAS | SEGOVIA | ARIELA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 463.667 | SI | 30/06/2014 | 10/08/2014 | ||
VARGAS | SEGOVIA | ARIELA ANDREA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 437.334 | SI | 11/08/2014 | 09/09/2014 | ||
VARGAS | SEGOVIA | ARIELA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 315.762 | SI | 10/09/2014 | 30/09/2014 | ||
VARNET | PEREZ | FRANCISCO NICOLAS | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.222.867 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VASQUEZ | ACUÑA | DAVID ALONSO | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
VASQUEZ | ARAYA | TATIANA SOLEDAD | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VASQUEZ | BARRAZA | LINCOY | ANALISTA TECNICO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 1.113.133 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VASQUEZ | RIVAS | MARA FRANCISCA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | INGENIERO(A) COMERCIAL | VII | PESOS | 526.653 | SI | 01/01/2014 | 31/05/2014 | ||
VASQUEZ | RIVAS | MARA FRANCISCA | APOYO ADMINISTRATIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | VII | PESOS | 700.000 | SI | 01/06/2014 | 30/06/2014 | ||
VASQUEZ | RUBILAR | MARCO ABIEL | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VASQUEZ | RUIZ | ESMERALDA VERONICA | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | IX | PESOS | 15.667 | SI | 09/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VASQUEZ | SIERRALTA | ROLANDO DIEGO ALFONSO | APOYO ADMINISTRATIVO | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | XV | PESOS | 466.665 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2014 | ||
VASQUEZ | GUTIERREZ | MARCELA ERIKA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | VIII | PESOS | 413.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VASQUEZ | GUTIERREZ | MARCELA ERIKA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | VIII | PESOS | 418.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
VASQUEZ | GUTIERREZ | MARCELA ERIKA | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA EJECUTIVA | VIII | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VEGA | BUSTOS | VICTOR RUBEN | ENCUESTADOR(A) | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | V | PESOS | 455.776 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
VEGA | BUSTOS | VICTOR RUBEN | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | V | PESOS | 557.857 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VEGA | HERTE | ELENA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRICOLA | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/01/2014 | 31/05/2014 | ||
VEGA | HERTE | ELENA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRICOLA | IX | PESOS | 508.551 | SI | 01/06/2014 | 30/06/2014 | ||
VEGA | HERTE | ELENA ANDREA | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRICOLA | IX | PESOS | 557.857 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
VEGA | ROMERO | MALVIS ESTHER | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 381.667 | SI | 04/09/2014 | 30/09/2014 | ||
VEGA | ROMERO | MALVIS ESTHER | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 423.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VEGA | SEGUEL | LUZ MARIBEL | INVESTIGADOR(A) DE HOGARES | SECRETARIA EJECUTIVA | XI | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VEGA | SILVA | MASIEL PAMELA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 373.667 | SI | 07/07/2014 | 31/08/2014 | ||
VEGA | VARGAS | CARLA VANEZA | APOYO PROFESIONAL | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 896.167 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
VEGA | VARGAS | CARLA VANEZA | ANALISTA TECNICO ECONOMICO | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VELASQUEZ | CONTRERAS | NYCOLE | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | I | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
VELASQUEZ | CONTRERAS | NYCOLE | SUPERVISOR(A) | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | I | PESOS | 533.667 | SI | 01/07/2014 | 30/09/2014 | ||
VELIZ | CASTAÑEDA | MANUEL ALFONSO | SUPERVISOR(A) DE ENCUESTAS | TECNICO ADMINISTRATIVO | III | PESOS | 525.000 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VELIZ | RIOS | IRMA JUANA | ASEO Y ESTAFETA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 170.000 | SI | 27/01/2014 | 14/02/2014 | ||
VELIZ | RIOS | IRMA JUANA | ASEO Y ESTAFETA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 190.000 | SI | 05/08/2014 | 22/08/2014 | ||
VELOSO | PEREZ | EVA PAZ | ANALISTA GEOGRAFICO | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 401.834 | SI | 16/09/2014 | 31/12/2014 | ||
VENEGAS | VERGARA | GONZALO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | XIV | PESOS | 423.667 | SI | 28/04/2014 | 31/05/2014 | ||
VENEGAS | VERGARA | GONZALO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | XIV | PESOS | 12.000 | SI | 03/11/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VENTURA | BADILLO | MANUEL | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | XV | PESOS | 695.667 | SI | 01/10/2014 | 12/12/2014 | ||
VERA | ESTAY | ALEJANDRA ESTELA | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) | V | PESOS | 463.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | GONZALEZ | TERESA | ADMINISTRATIVO/ENCUESTADOR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | I | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | MARTINEZ | MARIA CECILIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XI | PESOS | 370.000 | SI | 07/01/2014 | 07/02/2014 | ||
VERA | MORAN | SILVANA PATRICIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 455.939 | SI | 26/05/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | PEÑAILILLO | PAOLA ANDREA | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | SECRETARIA BILINGUE | RM | PESOS | 614.864 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | PEZO | JAIRO ANDRES | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 391.600 | SI | 01/01/2014 | 21/01/2014 | ||
VERA | SERRANO | CECILIA SUSANA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 482.667 | SI | 27/08/2014 | 27/09/2014 | ||
VERA | SERRANO | CECILIA SUSANA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 462.667 | SI | 03/10/2014 | 15/12/2014 | ||
VERA | SERRANO | PATRICIA DEL CARMEN | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | TOLEDO | SEBASTIAN IGNACIO | ANALISTA | LICENCIADO (A) ANTROPOLOGIA | RM | PESOS | 655.134 | SI | 17/11/2014 | 31/12/2014 | ||
VERA | GOMEZ | SERGIO OMAR | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 463.667 | SI | 30/06/2014 | 31/08/2014 | ||
VERA | GOMEZ | SERGIO OMAR | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 264.334 | SI | 01/09/2014 | 17/09/2014 | ||
VERDUGO | AGUILERA | EDGARDO ANDRES | INFORMATICO(A) | INGENIERO(A) EN GESTION INFORMATICA | RM | PESOS | 1.172.509 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | ||
VERDUGO | TORRES | BORIS ALEJANDRO | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XI | PESOS | 523.000 | SI | 13/08/2014 | 24/10/2014 | ||
VERGARA | ALARCON | ANDRES | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) AUDITOR | RM | PESOS | 1.053.667 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
VERGARA | ALARCON | ANDRES | TECNICO ECONOMICO | CONTADOR(A) AUDITOR | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
VERGARA | FARIAS | LEONARDO ALONSO SOLEM | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 1.108.617 | SI | 01/08/2014 | 31/10/2014 | ||
VERGARA | FARIAS | LEONARDO ALONSO SOLEM | ANALISTA ECONOMICO | INGENIERO(A) COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | PESOS | 371.984 | SI | 21/04/2014 | 31/07/2014 | ||
VERGARA | GARCIA | MASSIEL ANDREA | DISEÑADOR(A) GRAFICO(A) | DISEÑADOR(A) EN COMUNICACION VISUAL | RM | PESOS | 587.000 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VERGARA | LAGOS | JAIME ISAAC | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 415.794 | SI | 01/06/2014 | 30/06/2014 | ||
VERGARA | LAGOS | JAIME ISAAC | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/07/2014 | 31/07/2014 | ||
VERGARA | LAZEN | MANUEL ADRIAN | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | IX | PESOS | 15.667 | SI | 09/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VERGARA | NUÑEZ | ANGELA MARGARITA | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | SECRETARIA BILINGUE | RM | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VERGARA | RETAMAL | LEONARDO RUBEN | ANALISTA/PROGRAMADOR | PROGRAMADOR(A) | RM | PESOS | 903.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VERGARA | SEPULVEDA | RODRIGO ANDRES CARLOS EMI | ANALISTA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 157.667 | SI | 20/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VERGARA | VERGARA | PEDRO FRANCISCO | JEFE(A) DE PRODUCCION | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 775.417 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VERGARA | HURTADO | JAQUELINE ELIZABETH MARIANNE | ECONOMISTA/INVESTIGADOR | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | XIV | PESOS | 557.857 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VIDAL | CARVACHO | CARMEN GLORIA | ENCUESTADOR(A) | PERITO AGRICOLA | V | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 30/11/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VIDAL | CORDOVA | SILVIA KARIN | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 936.994 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VIDAL | PARRA | KARLA ALEJANDRA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 423.667 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
VIDAL | VASTRO | CIRO ALEJANDRO | ENCUESTADOR(A) | INGENIERO(A) AGRONOMO | IX | PESOS | 15.667 | SI | 09/10/2014 | 12/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VILCHES | ROBLES | JORGE GUILLERMO | ENCUESTADOR(A) | CONTADOR(A) GENERAL | V | PESOS | 463.667 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLA | VALENZUELA | LORENA DEL PILAR | JEFE(A) UNIDAD OPERACIONES DEL CENSO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 4.803.667 | SI | 01/07/2014 | 31/08/2014 | ||
VILLA | VALENZUELA | LORENA DEL PILAR | JEFE(A) UNIDAD OPERACIONES DEL CENSO | INGENIERO(A) COMERCIAL | RM | PESOS | 2.882.200 | SI | 01/09/2014 | 30/09/2014 | ||
VILLAGRAN | VERGARA | MACARENA DEL PILAR | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 12.167 | SI | 06/10/2014 | 15/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VILLAGRAN | MUÑOZ | KARLA ANDREA | SUPERVISOR(A) | TRABAJADOR(A) SOCIAL | VIII | PESOS | 513.667 | SI | 01/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VILLALOBOS | GALAZ | DANIELLA ALEXANDRA | ANALISTA DE ENCUESTAS | PROFESOR(A) DE EDUCACION FISICA | RM | PESOS | 628.475 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLALOBOS | MELENDEZ | PAMELA JOSE | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | II | PESOS | 528.667 | SI | 09/10/2014 | 31/12/2014 | SUELDO POR LOS DIAS DE OCTUBRE $406.167.- (MOVILIZ. $23.000.-), COMPLETO POR NOVIEMBRE $528.667.- (MOVILIZ. $30.000.-) Y DICIEMBRE $528.667.- (MOVILIZ. $30.000.-) | |
VILLALON | SANHUEZA | JUAN CARLOS | ENCUESTADOR(A) | TECNICO EN ADMINISTRACION | VIII | PESOS | 12.500 | SI | 12/11/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
VILLANUEVA | TRONCOSO | PABLO CESAR | ENCUESTADOR(A) | AGENTE DE VENTAS | RM | PESOS | 275.667 | SI | 03/10/2014 | 15/11/2014 | ||
VILLAR | SANDOVAL | PATRICIA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 455.939 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLARROEL | AGUILAR | SADY RAUL | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 507.863 | SI | 01/01/2014 | 30/09/2014 | ||
VILLARROEL | ALVARADO | JAIME BERNARDO | ENCUESTADOR(A) | TECNICO ADMINISTRATIVO | X | PESOS | 451.089 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
VILLARROEL | ARESTIZABAL | PAULA ANDREA | PERIODISTA | PERIODISTA | RM | PESOS | 1.347.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLARROEL | LEFIGUALA | PAULINA ANGELICA | ENCUESTADOR(A) | TRABAJADOR(A) SOCIAL | VIII | PESOS | 603.667 | SI | 13/01/2014 | 28/02/2014 | ||
VILLARROEL | RIOS | YASNA DEL CARMEN | ENCUESTADOR(A) | TECNICO EN ADMINISTRACION | X | PESOS | 451.089 | SI | 01/01/2014 | 30/09/2014 | ||
VILLARROEL | SAEZ | ERIC MAURICIO | ENUMERADOR(A) | PROFESOR(A) DE EDUCACION GENERAL BASICA | XI | PESOS | 423.000 | SI | 20/08/2014 | 07/10/2014 | ||
VILLARROEL | VELASQUEZ | ROBERTO ALEJANDRO | ANALISTA DE ENCUESTAS | INGENIERO(A) CIVIL | X | PESOS | 803.667 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLEGAS | BUSTOS | MARIA EUGENIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 444.043 | SI | 01/03/2014 | 30/06/2014 | ||
VILLEGAS | BUSTOS | MARIA EUGENIA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 447.710 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
VILLEGAS | VALDES | IRMA JESSICA | DIGITADOR(A) | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | PESOS | 433.421 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
VOLOSKY | LAWNER | JORGE SAMUEL | ANALISTA/PROGRAMADOR | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN COMPUTACION | RM | PESOS | 976.925 | SI | 01/01/2014 | 31/10/2014 | ||
VUSKOVIC | BERENGUER | DUSAN ALEXANDAR | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/01/2014 | 15/05/2014 | ||
VUSKOVIC | BERENGUER | DUSAN ALEXANDAR | DIGITADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 190.000 | SI | 16/05/2014 | 30/06/2014 | ||
VUSKOVIC | BERENGUER | DUSAN ALEXANDAR | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 383.667 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
WERNER | RIVERA | WALTER HANS | ANALISTA CONTABLE | INGENIERO(A) EN GESTION INFORMATICA | RM | PESOS | 628.294 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
YANEZ | PONCE | MARIANELA DEL ROSARIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 453.490 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
YAÑEZ | CASTAÑEDA | CLAUDIO ALFONSO | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 1.355.000 | SI | 01/01/2014 | 31/08/2014 | ||
YAÑEZ | CASTAÑEDA | CLAUDIO ALFONSO | GEOGRAFO(A) | GEOGRAFO(A) | RM | PESOS | 1.941.650 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
YAÑEZ | PONCE | MARIANELA DEL ROSARIO | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 453.140 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
YAÑEZ | ROJAS | JACQUELINE DEL CARMEN | CAPACITADOR(A) METODOLOGICA | CARTOGRAFO | RM | PESOS | 803.667 | SI | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ||
ZAMBRANO | PEÑAILILLO | JUAN GABRIEL | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 303.667 | SI | 01/02/2014 | 31/03/2014 | ||
ZAMBRANO | PEÑAILILLO | JUAN GABRIEL | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 337.000 | SI | 01/04/2014 | 30/06/2014 | ||
ZAMBRANO | PEÑAILILLO | JUAN GABRIEL | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 734.000 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
ZAMORANO | AROS | DANIEL EDUARDO | GESTION ADMINISTRATIVA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 843.667 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZAMORANO | VALENCIA | NATALIA NICOLE | VERIFICADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 507.878 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZANFORLIN | GAJARDO | MARIA ISABEL | ENCUESTADOR(A) | SECRETARIA | III | PESOS | 8.500 | SI | 01/10/2014 | 31/12/2014 | VALOR POR ENCUESTA APROBADA Y VALIDADA | |
ZAPATA | CASTILLO | PATRICIO ANIBAL | ANALISTA ESTADISTICO | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | XV | PESOS | 600.000 | SI | 01/08/2014 | 31/12/2014 | ||
ZAPATA | MINAYA | IGNACIO ALBERTO | ANALISTA ECONOMICO | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 588.667 | SI | 18/08/2014 | 31/12/2014 | ||
ZAROR | MIRALLES | DANIELLE MYLENA | ABOGADO | ABOGADO | RM | PESOS | 1.040.704 | SI | 17/03/2014 | 31/03/2014 | ||
ZAROR | MIRALLES | DANIELLE MYLENA | ABOGADO | ABOGADO | RM | PESOS | 2.225.889 | SI | 01/04/2014 | 30/10/2014 | ||
ZELADA | RODRIGUEZ | MARCO AURELIO | INFORMATICO(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 1.025.320 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZENTENO | ARRIAGADA | NELSON ENRIQUE | SUPERVISOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 587.283 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZENTENO | MARTINEZ | NICOLE ESTEFANY | SECRETARIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 576.634 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZOLLNER | IRACHETA | SIEGBERT ANDRES | ANALISTA | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 546.556 | SI | 15/07/2014 | 15/10/2014 | ||
ZUAZO | ZUAZO | MACARENA ALEJANDRA | SECRETARIA | SECRETARIA | RM | PESOS | 77.779 | SI | 13/01/2014 | 24/02/2014 | ||
ZUÑIGA | VARGAS | ALEJANDRA ESTER | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 453.140 | SI | 01/01/2014 | 30/06/2014 | ||
ZURITA | CASANOVA | ANDREA ALEJANDRA | ACTUALIZADOR(A) DE ENCUESTAS | SOCIOLOGO(A) | RM | PESOS | 898.617 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
ZWANZGER | LANDER | KARIN PAOLA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 463.667 | SI | 03/07/2014 | 30/09/2014 | ||
ZWANZGER | LANDER | KARIN PAOLA | ENUMERADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 463.667 | SI | 09/10/2014 | 31/12/2014 | ||
ZWANZGER | LANDER | KARIN PAULA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 407.334 | SI | 20/01/2014 | 19/02/2014 |